Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Stephan Kuhnert (bis 30.06.2014) | 07.09.1960 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Tuchel (bis 30.06.2014) | 29.08.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Arno Michels (bis 30.06.2014) | 16.09.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christian Mathenia (ab 18.05.2013) (bis 30.06.2013) | 31.03.1992 | |||
21 | Loris Karius (bis 30.06.2016) | 22.06.1993 | |||
29 | Christian Wetklo (bis 30.06.2014) | 11.01.1980 | |||
33 | Heinz Müller (bis 30.06.2014) | 30.05.1978 | |||
Abwehr | |||||
2 | Bo Svensson (bis 30.06.2014) | 04.08.1979 | |||
3 | Zdeněk Pospěch (bis 30.06.2014) | 14.12.1978 | |||
4 | Nikolče Noveski (bis 30.06.2015) | 28.04.1979 | |||
5 | Benedikt Saller (ab 16.03.2013) (bis 30.06.2015) | 22.09.1992 | |||
8 | Radoslav Zabavník (bis 30.06.2013) | 16.09.1980 | |||
15 | Jan Kirchhoff (bis 30.06.2013) | 01.10.1990 | |||
16 | Stefan Bell | 24.08.1991 | |||
16 | Stefan Bell (bis 30.06.2023) | 24.08.1991 | |||
20 | Júnior Díaz (bis 30.06.2015) | 12.09.1983 | |||
24 | Tobias Schilk (bis 30.06.2013) | 24.03.1992 | |||
26 | Niko Bungert (bis 30.06.2019) | 24.10.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Marco Caligiuri (bis 30.06.2013) | 14.04.1984 | |||
7 | Niki Zimling (ab 25.01.2013) (bis 31.08.2014) | 19.04.1985 | |||
7 | Eugen Polanski (bis 24.01.2013) | 17.03.1986 | |||
11 | Yunus Malli (bis 30.06.2015) | 24.02.1992 | |||
14 | Julian Baumgartlinger (bis 30.06.2016) | 02.01.1988 | |||
19 | Elkin Soto (bis 30.06.2016) | 04.08.1980 | |||
23 | Marcel Risse (bis 30.06.2013) | 17.12.1989 | |||
25 | Andreas Ivanschitz (bis 30.06.2013) | 15.10.1983 | |||
27 | Nicolai Müller (bis 05.08.2014) | 25.09.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Sami Allagui (bis 18.07.2012) | 28.05.1986 | |||
10 | Eric Maxim Choupo-Moting (bis 30.06.2014) | 23.03.1989 | |||
13 | Nikita Rukavytsya (ab 31.08.2012) (bis 01.09.2013) | 22.06.1987 | |||
13 | Anthony Ujah (bis 30.08.2012) | 14.10.1990 | |||
17 | Chinedu Ede (ab 23.07.2012) (bis 07.01.2014) | 05.02.1987 | |||
28 | Ádám Szalai (bis 30.06.2013) | 09.12.1987 | |||
30 | Deniz Yılmaz (bis 30.07.2012) | 26.02.1988 | |||
31 | Shawn Parker (bis 30.06.2014) | 07.03.1993 | |||
35 | Petar Slišković (ab 29.01.2013) (bis 02.02.2015) | 21.02.1991 | |||
35 | Petar Slišković (bis 20.08.2012) | 21.02.1991 | |||
37 | Nejmeddin Daghfous (ab 10.05.2013) (bis 30.06.2013) | 01.10.1986 | |||
39 | Ivan Klasnić (ab 04.09.2012) (bis 30.06.2013) | 29.01.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2012 20:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2012 20:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 18.12.2012 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.02.2013 19:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |