Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Holger Hiemann (bis 30.06.2014) | 12.01.1968 | ||||
Trainer | |||||
Gerd Schädlich (bis 06.10.2013) | 30.12.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Torsten Bittermann (bis 30.06.2014) | 03.02.1968 | ||||
Andreas Richter (bis 30.06.2013) | 15.09.1977 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Pentke (bis 30.06.2015) | 01.05.1985 | |||
30 | Stefan Schmidt (bis 30.06.2013) | 08.03.1989 | |||
31 | Maik Ebersbach (bis 30.06.2013) | 07.03.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Pierre le Beau (ab 31.08.2012) (bis 30.06.2014) | 08.03.1986 | |||
3 | Silvio Bankert (bis 30.06.2014) | 13.06.1985 | |||
4 | Florian Hörnig (bis 30.06.2013) | 06.08.1986 | |||
5 | Toni Wachsmuth (bis 30.06.2014) | 15.11.1986 | |||
6 | Christoph Buchner (bis 30.06.2013) | 23.07.1989 | |||
13 | Jeron Al-Hazaimeh (ab 23.01.2013) (bis 30.06.2014) | 13.02.1992 | |||
14 | Thomas Birk (bis 30.06.2014) | 05.07.1988 | |||
15 | Adrian Mrowiec (ab 07.09.2012) (bis 30.06.2013) | 01.12.1983 | |||
19 | Felix Paul (ab 28.08.2012) (bis 30.06.2013) | 23.06.1993 | |||
20 | Fabian Stenzel (bis 30.06.2017) | 07.10.1986 | |||
21 | Marcel Wilke (bis 30.06.2013) | 26.06.1989 | |||
22 | Josip Landeka (bis 28.01.2014) | 20.04.1987 | |||
24 | Philipp Dartsch (bis 30.06.2013) | 29.08.1993 | |||
26 | Marcel Baude (bis 30.06.2013) | 05.10.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Carsten Sträßer (bis 30.06.2013) | 05.07.1980 | |||
19 | Kevin Vietz (bis 30.06.2013) | 30.09.1991 | |||
23 | Sascha Pfeffer (bis 30.06.2014) | 19.10.1986 | |||
25 | Tim Hunger (bis 30.06.2013) | 11.02.1992 | |||
27 | Christian Mauersberger (ab 25.09.2012) (bis 30.06.2015) | 20.04.1995 | |||
28 | Marcel Richter (ab 20.08.2012) (bis 30.06.2013) | 10.04.1991 | |||
33 | Tom Scheffel (ab 09.12.2012) (bis 30.06.2013) | 20.09.1994 | |||
39 | Maik Kegel (bis 30.06.2014) | 08.12.1989 | |||
Sturm | |||||
7 | Tino Semmer (bis 30.06.2014) | 25.09.1985 | |||
9 | Anton Fink (bis 30.06.2017) | 31.07.1987 | |||
10 | Benjamin Förster (bis 30.06.2014) | 14.11.1989 | |||
11 | Selim Aydemir (bis 30.08.2012) | 26.10.1990 | |||
18 | Anton Makarenko (bis 30.06.2013) | 22.08.1988 | |||
29 | David Jansen (bis 30.06.2013) | 04.12.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 20.08.2012 18:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |