Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Ronny Zeiß (bis 30.06.2014) | 19.10.1971 | ||||
Trainer | |||||
Rudi Bommer (bis 05.11.2013) | 19.08.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Matthias Grahé (bis 30.06.2014) | 11.11.1968 | ||||
Uwe Speidel (ab 01.01.2013) (bis 03.12.2013) | 27.03.1971 | ||||
Markus Feldhoff (bis 31.12.2012) | 29.08.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thorsten Kirschbaum (bis 30.06.2013) | 20.04.1987 | |||
12 | Rene Renno (bis 30.06.2014) | 19.02.1979 | |||
30 | Marvin Gladrow (bis 30.06.2013) | 10.04.1990 | |||
31 | Julien Latendresse-Levesque (bis 30.06.2013) | 27.02.1991 | |||
Abwehr | |||||
3 | Guillaume Rippert (bis 30.06.2013) | 30.04.1985 | |||
6 | Uwe Möhrle (bis 30.06.2014) | 03.12.1979 | |||
15 | Alexander Bittroff (bis 30.06.2014) | 19.09.1988 | |||
17 | Daniel Ziebig (bis 31.12.2012) | 21.01.1983 | |||
20 | Konstantin Engel (bis 30.06.2013) | 27.07.1988 | |||
21 | Uwe Hünemeier (bis 30.06.2013) | 09.01.1986 | |||
23 | Markus Brzenska (bis 21.01.2014) | 25.05.1984 | |||
26 | Martin Dahm (ab 06.01.2013) (bis 30.06.2013) | 02.04.1994 | |||
32 | Marcel Kapplinghaus (ab 06.05.2013) (bis 30.06.2015) | 13.01.1995 | |||
33 | Michael Schulze (ab 29.01.2013) (bis 30.06.2014) | 13.01.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Ivica Banović (bis 30.06.2014) | 02.08.1980 | |||
5 | Roger (bis 28.08.2012) | 10.08.1985 | |||
7 | Daniel Brinkmann (bis 30.06.2014) | 29.01.1986 | |||
10 | Daniel Adlung (bis 30.06.2013) | 01.10.1987 | |||
11 | Alexander Ludwig (bis 30.06.2013) | 31.01.1984 | |||
13 | Julian Börner (bis 30.06.2014) | 21.01.1991 | |||
14 | Nicolas Farina (bis 30.06.2014) | 09.08.1986 | |||
16 | Darryl Geurts (ab 01.10.2012) (bis 30.06.2013) | 05.07.1994 | |||
18 | Marc-André Kruska (bis 30.06.2013) | 29.06.1987 | |||
22 | André Fomitschow (ab 14.01.2013) (bis 30.06.2014) | 07.09.1990 | |||
25 | Stiven Rivić (ab 06.08.2012) (bis 30.06.2013) | 09.08.1985 | |||
28 | Clemens Fandrich (bis 05.01.2013) | 10.01.1991 | |||
29 | Dennis Sørensen (bis 30.06.2013) | 24.05.1981 | |||
34 | Jules Reimerink (bis 11.07.2012) | 30.09.1989 | |||
37 | Christian Bickel (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2014) | 27.01.1991 | |||
Sturm | |||||
8 | John Mosquera (ab 28.01.2013) (bis 30.06.2013) | 15.01.1988 | |||
8 | Sebastian Glasner (bis 27.01.2013) | 06.05.1985 | |||
9 | Marco Stiepermann (bis 30.06.2013) | 09.02.1991 | |||
22 | Martin Fenin (bis 15.01.2013) | 16.04.1987 | |||
27 | Boubacar Sanogo (ab 04.07.2012) (bis 30.06.2014) | 17.12.1982 | |||
33 | Martin Kobylański (bis 30.08.2012) | 08.03.1994 | |||
34 | Tim Kleindienst (ab 21.04.2013) (bis 30.06.2014) | 31.08.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 20.08.2012 18:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |