Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Brano Arsenovic (bis 30.06.2014) | 12.07.1968 | ||||
Trainer | |||||
Tomas Oral (bis 30.06.2013) | 24.04.1973 | ||||
Tomas Oral (bis 27.05.2013) | 24.04.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Henke (ab 01.02.2013) (bis 30.09.2013) | 27.04.1957 | ||||
Ali-Kayhan Cakici (bis 30.06.2013) | 21.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ramazan Özcan (bis 30.06.2016) | 28.06.1984 | |||
32 | Sascha Kirschstein (bis 30.06.2013) | 09.06.1980 | |||
39 | Aaron Siegl (bis 30.06.2013) | 21.03.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Leon Jessen (ab 30.01.2013) (bis 30.06.2015) | 11.06.1986 | |||
3 | Andreas Schäfer (bis 30.06.2013) | 05.02.1983 | |||
4 | Andre Mijatović (bis 30.06.2015) | 03.12.1979 | |||
19 | Malte Metzelder (bis 30.06.2014) | 19.05.1982 | |||
21 | Danny da Costa (bis 30.06.2014) | 13.07.1993 | |||
26 | Ralph Gunesch (bis 30.06.2015) | 02.09.1983 | |||
33 | Marino Biliskov (bis 30.06.2013) | 17.03.1976 | |||
34 | Marvin Matip (bis 30.06.2019) | 25.09.1985 | |||
37 | Andreas Görlitz (bis 30.06.2013) | 31.01.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Alper Uludag (bis 27.08.2013) | 11.12.1990 | |||
6 | Stefan Leitl (bis 30.06.2013) | 29.08.1977 | |||
7 | Christoph Knasmüllner (bis 30.06.2014) | 30.04.1992 | |||
8 | Roger (ab 29.08.2012) (bis 30.06.2017) | 10.08.1985 | |||
8 | Leonhard Haas (bis 24.08.2012) | 09.01.1982 | |||
10 | Fabian Gerber (bis 30.06.2013) | 28.11.1979 | |||
13 | José Ikeng (bis 30.06.2013) | 30.01.1988 | |||
14 | Ümit Korkmaz (bis 31.12.2013) | 17.09.1985 | |||
16 | Andreas Buchner (bis 30.06.2014) | 15.05.1985 | |||
20 | Pascal Groß (bis 30.06.2014) | 15.06.1991 | |||
30 | Florian Heller (bis 30.06.2013) | 10.03.1982 | |||
Sturm | |||||
9 | Moritz Hartmann (bis 30.06.2018) | 20.06.1986 | |||
11 | Collin Quaner (bis 23.01.2013) | 18.06.1991 | |||
14 | Adam Nemec (bis 24.07.2012) | 02.09.1985 | |||
17 | Manuel Schäffler (bis 30.01.2014) | 06.02.1989 | |||
18 | Christian Eigler (bis 30.06.2015) | 01.01.1984 | |||
22 | Ilijan Mizanski (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2013) | 20.12.1985 | |||
22 | Ahmed Akaïchi (bis 09.01.2013) | 23.02.1989 | |||
23 | Reagy Ofosu (bis 30.06.2014) | 10.09.1991 | |||
31 | Caiuby (bis 10.07.2014) | 14.07.1988 | |||
36 | Karl-Heinz Lappe (bis 30.06.2013) | 14.09.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2012 16:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |