Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jan Maag (bis 30.06.2013) | 24.06.1971 | ||||
Trainer | |||||
Michael Wittwer (bis 30.06.2016) | 18.02.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robin Kraski (bis 30.06.2018) | 19.12.1991 | |||
12 | Sascha Rausch (bis 30.06.2014) | 01.03.1986 | |||
14 | Oliver Nell (bis 30.06.2015) | 29.01.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Thomas Ernst (bis 30.06.2014) | 27.07.1981 | |||
3 | Holger Fuchs (bis 30.06.2018) | 13.05.1991 | |||
4 | Hakan Cakan (bis 30.06.2013) | 15.07.1986 | |||
5 | Simon Frank (ab 30.01.2013) (bis 30.06.2018) | 22.05.1991 | |||
8 | Timo Brenner (bis 30.06.2018) | 03.04.1990 | |||
15 | Marcel Rapp (bis 30.06.2013) | 16.04.1979 | |||
23 | Sascha Paseka (bis 30.06.2014) | 13.03.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
Tim Fischböck (bis 30.06.2013) | 10.04.1992 | ||||
Giuseppe Ricciardi (bis 08.08.2012) | 14.04.1984 | ||||
6 | Felix Zachmann (bis 30.06.2017) | 22.10.1987 | |||
10 | Riccardo Di Piazza (bis 30.06.2013) | 21.10.1988 | |||
13 | Tobias Müller (bis 30.06.2015) | 08.07.1994 | |||
13 | Reinhard Schenker (bis 30.06.2013) | 17.03.1988 | |||
14 | Mario Bilger (bis 30.06.2013) | 14.06.1988 | |||
16 | Maximilian Pfeiffer (bis 30.06.2015) | 01.05.1992 | |||
18 | Mario Hohn (ab 30.01.2013) (bis 30.06.2014) | 28.03.1989 | |||
19 | Baransel Yurttas (bis 30.06.2013) | 24.04.1992 | |||
20 | Thorben Schmidt (bis 30.06.2014) | 10.07.1990 | |||
21 | Viktor Kärcher (bis 30.06.2013) | 20.07.1986 | |||
22 | Demis Jung (bis 22.08.2014) | 24.08.1988 | |||
Sturm | |||||
Deniz Nedzhmiev (bis 30.06.2013) | 20.05.1992 | ||||
Jannik Froschauer (ab 29.01.2013) (bis 30.06.2013) | 22.06.1991 | ||||
9 | Leutrim Neziraj (bis 30.06.2013) | 15.07.1987 | |||
11 | Niklas Hecht-Zirpel (bis 30.06.2013) | 18.08.1993 | |||
18 | Metin Telle (bis 30.06.2013) | 25.08.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2012 14:30 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |