Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Mousalli (bis 30.06.2013) | 14.08.1972 | ||||
Co-Trainer | |||||
Murat Salar (ab 02.02.2013) (bis 30.06.2013) | 23.11.1976 | ||||
Torwart | |||||
1 | Milos Mandic (bis 30.06.2013) | 20.05.1985 | |||
12 | Florian Urbainski (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 07.10.1989 | |||
12 | Marco Behrens (bis 31.12.2012) | 26.12.1987 | |||
34 | Ercan Ates (bis 30.06.2013) | 09.01.1986 | |||
Abwehr | |||||
Murat Salar (ab 12.04.2013) (bis 30.06.2013) | 23.11.1976 | ||||
5 | Michél Kniat (bis 30.06.2013) | 18.11.1985 | |||
6 | Dominic Krogemann (bis 30.06.2013) | 14.08.1988 | |||
14 | Sedat Yücel (bis 30.06.2013) | 28.01.1987 | |||
17 | Dennis Janssen (bis 30.06.2013) | 30.10.1990 | |||
31 | Alexander Hessel (bis 30.01.2013) | 26.05.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Malik Gueye (bis 31.12.2012) | 24.10.1990 | ||||
7 | Youness Buduar (bis 30.06.2013) | 13.03.1992 | |||
10 | Mahmut Aktas (bis 30.06.2013) | 02.03.1981 | |||
13 | Fabrizio Muzzicato (bis 30.06.2013) | 03.04.1981 | |||
19 | Ole Laabs (bis 30.06.2013) | 15.12.1985 | |||
20 | Yusuf Adewunmi (bis 30.06.2013) | 05.11.1982 | |||
22 | Gökhan Aktas (bis 30.06.2013) | 16.02.1991 | |||
24 | Ralf Bulang (bis 30.06.2013) | 02.02.1991 | |||
26 | Nils Laabs (bis 30.06.2013) | 29.02.1984 | |||
27 | Serhan Zengin (bis 30.06.2013) | 11.04.1990 | |||
30 | Kevin Artmann (bis 30.06.2013) | 21.04.1986 | |||
Sturm | |||||
Osei Kwarteng (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2013) | 18.08.1992 | ||||
Ahn Duc Nguyen (ab 08.03.2013) (bis 30.06.2013) | 01.08.1991 | ||||
Simon Kaars (ab 12.04.2013) (bis 30.06.2013) | |||||
Edmar Figueira (ab 31.08.2012) (bis 31.12.2012) | 13.05.1984 | ||||
8 | Mehmet-Ali Fidan (ab 05.01.2013) (bis 30.06.2013) | 22.07.1990 | |||
8 | Sören Seidel (bis 31.12.2012) | 10.10.1972 | |||
9 | Shaun Minns (bis 30.06.2013) | 11.03.1989 | |||
10 | Nik Ablinger (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 03.07.1988 | |||
11 | Erkan Kilicaslan (bis 30.06.2013) | 05.04.1985 | |||
16 | Abiola Folarin (bis 29.07.2013) | 13.07.1993 | |||
18 | Ömer Aktas (bis 30.06.2013) | 21.01.1985 | |||
23 | Benedetto Muzzicato (bis 30.06.2013) | 27.09.1978 | |||
24 | Choco (ab 01.03.2013) (bis 30.06.2013) | 04.01.1990 | |||
28 | Patrick Chwiendacz (bis 30.06.2013) | 22.01.1993 | |||
31 | Bekim Murati (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2013) | 19.06.1990 | |||
32 | Onur Ayik (ab 10.02.2013) (bis 30.06.2013) | 28.01.1990 | |||
33 | Bertrand Bingana (ab 25.07.2012) (bis 30.06.2013) | 02.01.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2012 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |