Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Ronny Teuber (bis 30.06.2014) | 01.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Thorsten Fink (bis 16.09.2013) | 29.10.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Patrick Rahmen (bis 16.09.2013) | 03.04.1969 | ||||
Frank Heinemann (bis 30.06.2013) | 08.01.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jaroslav Drobný (bis 30.06.2016) | 18.10.1979 | |||
12 | Tom Mickel (bis 31.12.2012) | 19.04.1989 | |||
15 | René Adler (bis 30.06.2016) | 15.01.1985 | |||
30 | Sven Neuhaus (bis 30.06.2014) | 04.04.1978 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dennis Diekmeier (bis 30.06.2018) | 20.10.1989 | |||
3 | Michael Mancienne (bis 16.07.2014) | 08.01.1988 | |||
4 | Heiko Westermann (bis 30.06.2015) | 14.08.1983 | |||
5 | Jeffrey Bruma (bis 30.06.2013) | 13.11.1991 | |||
6 | Dennis Aogo (bis 28.08.2013) | 14.01.1987 | |||
17 | Zhi Gin Lam (bis 30.06.2014) | 04.06.1991 | |||
20 | Paul Scharner (ab 10.08.2012) (bis 30.01.2013) | 11.03.1980 | |||
24 | Slobodan Rajković (bis 30.06.2014) | 03.02.1989 | |||
34 | Muhamed Bešić (bis 31.08.2012) | 10.09.1992 | |||
37 | Janek Sternberg (bis 30.06.2013) | 19.10.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Marcell Jansen (bis 30.06.2015) | 04.11.1985 | |||
8 | Tomás Rincón (bis 30.06.2014) | 13.01.1988 | |||
11 | Ivo Iličević (bis 30.06.2015) | 14.11.1986 | |||
13 | Robert Tesche (bis 15.01.2013) | 27.05.1987 | |||
14 | Milan Badelj (ab 30.08.2012) (bis 31.08.2014) | 25.02.1989 | |||
17 | Gökhan Töre (bis 25.07.2012) | 20.01.1992 | |||
18 | Tolgay Arslan (bis 30.06.2014) | 16.08.1990 | |||
19 | Petr Jiráček (ab 28.08.2012) (bis 25.08.2015) | 02.03.1986 | |||
21 | Maximilian Beister (bis 30.06.2014) | 06.09.1990 | |||
22 | Jacopo Sala (bis 23.07.2013) | 05.12.1991 | |||
23 | Rafael van der Vaart (ab 31.08.2012) (bis 30.06.2015) | 11.02.1983 | |||
25 | Per Skjelbred (bis 01.09.2013) | 16.06.1987 | |||
33 | Christian Nørgaard (ab 25.08.2012) (bis 20.08.2013) | 10.03.1994 | |||
34 | Valmir Nafiu (ab 30.03.2013) (bis 27.01.2015) | 23.04.1994 | |||
44 | Gojko Kačar (bis 13.02.2014) | 26.01.1987 | |||
Sturm | |||||
10 | Artjoms Rudņevs (bis 01.01.2014) | 13.01.1988 | |||
16 | Marcus Berg (bis 07.07.2013) | 17.08.1986 | |||
36 | Macauley Chrisantus (bis 26.07.2012) | 20.08.1990 | |||
40 | Heung-Min Son (bis 30.06.2013) | 08.07.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2012 14:30 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |