Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Christian Fiedler (bis 30.06.2013) | 27.03.1975 | ||||
Trainer | |||||
Jos Luhukay (bis 05.02.2015) | 13.06.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Markus Gellhaus (bis 30.06.2014) | 09.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Kraft (bis 30.06.2020) | 22.07.1988 | |||
19 | Philip Sprint (bis 30.06.2014) | 27.06.1993 | |||
21 | Sascha Burchert (bis 30.06.2014) | 30.10.1989 | |||
35 | Marius Gersbeck (ab 01.03.2013) (bis 14.01.2016) | 20.06.1995 | |||
39 | Benjamin Lundt (ab 24.08.2012) (bis 30.06.2013) | 24.09.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Peter Pekarík (ab 31.08.2012) (bis 30.06.2024) | 30.10.1986 | |||
4 | Roman Hubník (bis 02.09.2013) | 06.06.1984 | |||
5 | Maik Franz (bis 30.06.2014) | 05.08.1981 | |||
6 | Christoph Janker (bis 30.01.2015) | 14.02.1985 | |||
8 | Marcel Ndjeng (bis 30.06.2015) | 06.05.1982 | |||
22 | Felix Bastians (bis 30.06.2013) | 09.05.1988 | |||
27 | Alfredo Morales (bis 30.06.2013) | 12.05.1990 | |||
31 | Shervin Radjabali-Fardi (bis 30.06.2013) | 17.05.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Lewan Kobiaschwili (bis 30.06.2014) | 10.07.1977 | |||
7 | Daniel Beichler (bis 30.01.2013) | 13.10.1988 | |||
10 | Änis Ben-Hatira (bis 01.02.2016) | 18.07.1988 | |||
10 | Raffael (bis 26.07.2012) | 28.03.1985 | |||
12 | Ronny (bis 31.08.2016) | 11.05.1986 | |||
18 | Peter Niemeyer (bis 03.08.2015) | 22.11.1983 | |||
23 | Robert Andrich (ab 29.11.2012) (bis 30.06.2013) | 22.09.1994 | |||
23 | Fanol Perdedaj (bis 02.09.2012) | 16.07.1991 | |||
24 | Peer Kluge (bis 30.06.2014) | 22.11.1980 | |||
26 | Nico Schulz (bis 18.08.2015) | 01.04.1993 | |||
28 | Fabian Lustenberger (bis 30.06.2019) | 02.05.1988 | |||
29 | Marvin Knoll (bis 30.06.2013) | 05.12.1990 | |||
32 | Fabian Holland (bis 30.06.2014) | 11.07.1990 | |||
34 | Hany Mukhtar (ab 01.09.2012) (bis 14.01.2015) | 21.03.1995 | |||
Sturm | |||||
9 | Adrián Ramos (bis 30.06.2013) | 22.01.1986 | |||
11 | Sami Allagui (ab 19.07.2012) (bis 31.08.2014) | 28.05.1986 | |||
13 | Nikita Rukavytsya (bis 30.08.2012) | 22.06.1987 | |||
15 | Elias Kachunga (bis 03.01.2013) | 22.04.1992 | |||
16 | Ben Sahar (bis 20.01.2014) | 10.08.1989 | |||
19 | Pierre-Michel Lasogga (bis 01.09.2013) | 15.12.1991 | |||
20 | Marco Djuricin (bis 08.08.2012) | 12.12.1992 | |||
33 | Sandro Wagner (bis 08.08.2015) | 29.11.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2012 14:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |