Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sven Beuckert (bis 05.07.2020) | 12.12.1973 | ||||
Trainer | |||||
Kosta Runjaic (ab 03.09.2012) (bis 30.06.2013) | 04.06.1971 | ||||
Ivica Grlić (ab 27.08.2012) (bis 31.08.2012) | 06.08.1975 | ||||
Oliver Reck (bis 25.08.2012) | 27.02.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ilija Gruev (ab 04.09.2012) (bis 23.09.2013) | 30.10.1969 | ||||
Bernard Dietz (ab 27.08.2012) (bis 03.09.2012) | 22.03.1948 | ||||
Uwe Schubert (bis 25.08.2012) | 31.03.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Roland Müller (bis 30.06.2013) | 02.03.1988 | |||
18 | Felix Wiedwald (bis 30.06.2013) | 15.03.1990 | |||
30 | Marcel Lenz (bis 30.06.2017) | 03.05.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Julian Koch (bis 30.06.2013) | 11.11.1990 | |||
3 | Markus Bollmann (bis 30.06.2014) | 06.01.1981 | |||
4 | Džemal Berberović (bis 30.06.2013) | 05.11.1981 | |||
5 | Branimir Bajić (bis 30.06.2018) | 19.10.1979 | |||
16 | Stephan Hennen (bis 30.06.2013) | 09.01.1990 | |||
19 | Andreas Ibertsberger (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2013) | 27.07.1982 | |||
22 | Dustin Bomheuer (bis 30.06.2013) | 17.04.1991 | |||
25 | Adli Lachheb (bis 30.06.2013) | 22.06.1987 | |||
31 | Xhelil Abdula (ab 31.08.2012) (bis 30.06.2013) | 28.09.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Benjamin Kern (bis 30.06.2013) | 05.11.1983 | |||
7 | Daniel Brosinski (bis 30.06.2013) | 17.07.1988 | |||
10 | Jürgen Gjasula (bis 30.06.2013) | 05.12.1985 | |||
15 | Goran Šukalo (bis 30.06.2013) | 24.08.1981 | |||
17 | Kevin Wolze (bis 30.06.2019) | 09.03.1990 | |||
21 | Sascha Dum (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2013) | 03.07.1986 | |||
21 | André Hoffmann (bis 02.01.2013) | 28.02.1993 | |||
24 | Timo Perthel (bis 30.06.2013) | 11.02.1989 | |||
26 | Tanju Öztürk (bis 30.06.2013) | 26.07.1989 | |||
28 | Dušan Jevtić (bis 30.06.2013) | 29.03.1992 | |||
33 | Zvonko Pamić (bis 31.12.2012) | 04.02.1991 | |||
34 | Antônio da Silva (ab 03.08.2012) (bis 30.06.2013) | 13.06.1978 | |||
Sturm | |||||
8 | Maurice Exslager (bis 30.06.2013) | 12.02.1991 | |||
9 | Waleri Domowtschijski (bis 30.06.2013) | 05.10.1986 | |||
11 | Srđjan Baljak (bis 30.06.2013) | 25.11.1978 | |||
14 | Sören Brandy (bis 30.06.2013) | 06.05.1985 | |||
19 | Flamur Kastrati (bis 09.01.2013) | 14.11.1991 | |||
23 | Ranisav Jovanović (bis 09.07.2013) | 05.11.1980 | |||
27 | Emil Jula (bis 17.07.2012) | 03.01.1980 | |||
32 | Julien Rybacki (ab 01.05.2013) (bis 30.06.2014) | 24.09.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2012 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2012 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |