Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Waldemar Wrobel (bis 30.06.2014) | 02.01.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dennis Lamczyk (bis 30.06.2013) | 15.02.1987 | |||
22 | Philipp Kunz (bis 30.06.2014) | 21.02.1987 | |||
23 | Robert Moewes (bis 23.08.2012) | 27.02.1993 | |||
24 | Daniel Schwabke (ab 22.01.2013) (bis 30.06.2015) | 19.07.1989 | |||
28 | Hendrik Bonmann (ab 08.12.2012) (bis 30.06.2013) | 22.01.1994 | |||
Abwehr | |||||
Jan Klauke (ab 01.05.2013) (bis 30.06.2013) | 24.05.1994 | ||||
Michael Wiese (ab 01.05.2013) (bis 30.06.2013) | 15.08.1994 | ||||
4 | Michael Laletin (bis 30.06.2014) | 11.03.1989 | |||
5 | Sebastian Jansen (bis 30.06.2013) | 10.11.1987 | |||
11 | Vincent Wagner (bis 30.06.2014) | 05.04.1986 | |||
14 | Maik Rodenberg (bis 30.06.2014) | 29.01.1989 | |||
15 | Christian Telch (bis 14.08.2013) | 09.01.1988 | |||
16 | Roberto Guirino (bis 30.06.2014) | 22.01.1992 | |||
23 | Kai Nakowitsch (bis 30.06.2015) | 18.01.1995 | |||
26 | Thomas Denker (bis 30.06.2014) | 31.01.1991 | |||
27 | Max Dombrowka (bis 30.06.2015) | 24.03.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Lucas Arenz (ab 01.05.2013) (bis 30.06.2013) | 17.02.1994 | ||||
Yannick Geisler (ab 01.05.2013) (bis 30.06.2013) | 23.09.1994 | ||||
3 | Holger Lemke (bis 30.06.2014) | 22.07.1987 | |||
6 | Kevin Pires-Rodrigues (bis 30.06.2014) | 12.09.1991 | |||
7 | Kerim Avci (bis 30.06.2013) | 16.12.1989 | |||
8 | Stefan Grummel (bis 30.06.2013) | 09.01.1990 | |||
10 | Suat Tokat (bis 30.06.2013) | 02.05.1987 | |||
13 | Kevin Grund (bis 30.06.2013) | 14.08.1987 | |||
17 | Cebio Soukou (bis 30.06.2014) | 02.10.1992 | |||
18 | Markus Heppke (bis 30.06.2014) | 11.04.1986 | |||
19 | Konstantin Sawin (bis 30.06.2015) | 12.05.1993 | |||
29 | Elvis Shala (bis 30.06.2013) | 11.10.1993 | |||
Sturm | |||||
Josue Massoma (ab 25.05.2013) (bis 30.06.2013) | 03.11.1994 | ||||
9 | Marvin Ellmann (bis 30.06.2013) | 21.09.1987 | |||
21 | Lukas Lenz (bis 15.01.2013) | 18.01.1989 | |||
27 | Marcel Schlomm (bis 30.06.2013) | 03.01.1992 | |||
30 | Benedikt Koep (bis 30.06.2014) | 01.10.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 20.08.2012 18:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |