Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Kronenberg (bis 30.06.2022) | 10.09.1974 | ||||
Trainer | |||||
Christian Streich (bis 30.06.2024) | 11.06.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Lars Voßler (bis 30.06.2024) | 09.03.1976 | ||||
Patrick Baier (bis 30.06.2014) | 24.12.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Baumann (bis 30.06.2014) | 02.06.1990 | |||
19 | Daniel Batz (bis 30.06.2015) | 12.01.1991 | |||
36 | Alexander Schwolow (bis 30.06.2013) | 02.06.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Pavel Krmas (bis 30.06.2015) | 03.03.1980 | |||
3 | Fallou Diagné (bis 25.08.2014) | 14.08.1989 | |||
4 | Beg Ferati (bis 30.01.2013) | 10.11.1986 | |||
6 | Vegar Eggen Hedenstad (ab 17.07.2012) (bis 03.07.2014) | 26.06.1991 | |||
24 | Mensur Mujdža (bis 28.08.2016) | 28.03.1984 | |||
25 | Oliver Sorg (bis 30.06.2015) | 29.05.1990 | |||
28 | Matthias Ginter (bis 16.07.2014) | 19.01.1994 | |||
30 | Christian Günter | 28.02.1993 | |||
30 | Christian Günter (bis 30.06.2023) | 28.02.1993 | |||
41 | Immanuel Höhn (bis 30.06.2015) | 23.12.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Cédric Makiadi (bis 30.06.2013) | 23.02.1984 | |||
8 | Jan Rosenthal (bis 30.06.2013) | 07.04.1986 | |||
11 | Hendrick Zuck (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2014) | 21.07.1990 | |||
14 | Anton Putsila (bis 17.02.2013) | 10.06.1987 | |||
17 | Jonathan Schmid (bis 30.06.2015) | 26.06.1990 | |||
18 | Johannes Flum (bis 30.06.2013) | 14.12.1987 | |||
21 | Ezequiel (bis 30.06.2013) | 12.01.1991 | |||
22 | Marco Terrazzino (bis 30.06.2014) | 15.04.1991 | |||
23 | Julian Schuster (bis 30.06.2018) | 15.04.1985 | |||
29 | Tim Albutat (ab 11.05.2013) (bis 30.06.2014) | 23.09.1992 | |||
31 | Karim Guédé (bis 30.06.2018) | 07.01.1985 | |||
32 | Marc Lais (bis 30.06.2013) | 04.02.1991 | |||
37 | Sebastian Kerk (ab 01.05.2013) (bis 06.01.2015) | 17.04.1994 | |||
40 | Daniel Caligiuri (bis 30.06.2013) | 15.01.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Ivan Santini (bis 30.06.2013) | 21.05.1989 | |||
11 | Garra Dembélé (bis 30.01.2013) | 21.02.1986 | |||
20 | Max Kruse (bis 30.06.2013) | 19.03.1988 | |||
26 | Erik Jendrišek (bis 30.06.2013) | 26.10.1986 | |||
35 | Sebastian Freis (bis 10.01.2015) | 23.04.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2012 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2012 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 18.12.2012 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.02.2013 19:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.04.2013 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |