Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rüdiger Rehm (bis 28.10.2014) | 22.11.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christopher Knett (bis 30.06.2013) | 01.08.1990 | |||
24 | Milan Jurkovic (bis 30.06.2013) | 15.06.1983 | |||
30 | Kevin Kunz (bis 30.06.2013) | 22.01.1992 | |||
Abwehr | |||||
Manuel Wengert (bis 30.06.2013) | 31.01.1980 | ||||
Manuel Vogt (bis 30.06.2013) | 15.07.1988 | ||||
Daniel Funk (bis 31.12.2012) | 01.06.1985 | ||||
2 | Dennis Grab (bis 30.06.2014) | 25.11.1985 | |||
3 | Glenn Schröder (ab 10.01.2013) (bis 16.01.2014) | 10.11.1992 | |||
3 | Georgios Natsis (bis 30.06.2013) | 02.10.1992 | |||
5 | Robin Schuster (bis 30.06.2016) | 24.04.1987 | |||
6 | Marius Jurczyk (bis 30.06.2014) | 05.10.1985 | |||
16 | Raphael Schaschko (bis 30.06.2013) | 07.06.1985 | |||
17 | Martin Cimander (bis 30.06.2015) | 03.10.1981 | |||
26 | Shaban Ismaili (bis 30.06.2013) | 02.05.1989 | |||
27 | David Kienast (bis 30.06.2016) | 01.04.1989 | |||
29 | Manuel Hegen (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2014) | 23.11.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Tobias Armbruster (bis 30.06.2013) | 19.09.1991 | ||||
Marius Güra (bis 30.06.2013) | 24.07.1988 | ||||
Andreas Schwintjes (bis 30.06.2013) | 21.05.1987 | ||||
Ioannis Polychronakis (ab 11.08.2012) (bis 30.06.2013) | 15.03.1993 | ||||
4 | Julian Grupp (bis 30.06.2013) | 29.07.1991 | |||
7 | Shqiprim Binakaj (bis 30.06.2019) | 26.04.1989 | |||
10 | Hüseyin Pala (ab 31.01.2013) (bis 22.01.2014) | 09.04.1990 | |||
11 | Moritz Kuhn (bis 30.06.2014) | 01.08.1991 | |||
18 | Simon Skarlatidis (bis 30.06.2015) | 06.06.1991 | |||
20 | Michele Rizzi (bis 30.06.2016) | 13.04.1988 | |||
22 | Daniel Hägele (bis 30.06.2018) | 23.02.1989 | |||
23 | Johannes Fiand (bis 30.06.2014) | 05.10.1989 | |||
25 | Patrick Marschlich (bis 30.06.2013) | 15.11.1985 | |||
Sturm | |||||
Oguz Dogan (bis 30.06.2013) | 07.09.1989 | ||||
8 | Sokol Kacani (bis 09.01.2013) | 16.02.1984 | |||
9 | Manuel Fischer (ab 01.01.2013) (bis 04.01.2015) | 19.09.1989 | |||
9 | Sebastian Szimayer (bis 30.06.2013) | 15.05.1990 | |||
10 | Matthias Morys (bis 31.12.2012) | 19.03.1987 | |||
13 | Fabian Weiß (ab 04.01.2013) (bis 30.06.2013) | 23.02.1992 | |||
14 | Nicolo Mazzola (bis 30.06.2013) | 12.07.1985 | |||
19 | Daniel Lang (bis 30.06.2014) | 17.05.1992 | |||
28 | Sidi Niang (bis 30.06.2014) | 01.12.1993 | |||
29 | Pascal Breier (ab 15.08.2012) (bis 31.12.2012) | 02.02.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 17.08.2012 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |