Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Bernd Jayme (ab 04.01.2013) (bis 30.06.2013) | 29.10.1975 | ||||
Uwe Nägele (bis 21.11.2012) | 17.11.1964 | ||||
Trainer | |||||
Hans-Jürgen Boysen (ab 20.11.2012) (bis 30.06.2013) | 30.05.1957 | ||||
Gerd Dais (bis 19.11.2012) | 11.08.1963 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerhard Kleppinger (ab 22.11.2012) (bis 30.06.2014) | 01.03.1958 | ||||
Thorsten Damm (bis 30.06.2013) | 26.02.1976 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Hiegl (bis 30.06.2013) | 08.04.1993 | |||
19 | Michael Langer (bis 30.06.2014) | 06.01.1985 | |||
28 | Philipp Kühn (bis 30.06.2013) | 29.03.1992 | |||
30 | Daniel Ischdonat (bis 30.06.2013) | 09.06.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marcel Busch (bis 30.06.2013) | 02.02.1982 | |||
4 | Kristjan Glibo (bis 30.06.2013) | 01.04.1982 | |||
5 | Daniel Schulz (bis 30.06.2016) | 21.02.1986 | |||
6 | Sören Halfar (bis 30.06.2013) | 02.01.1987 | |||
15 | Marco Pischorn (bis 03.01.2014) | 01.01.1986 | |||
20 | Fabio Morena (bis 13.08.2013) | 19.03.1980 | |||
22 | Ole Kittner (bis 30.06.2013) | 15.10.1987 | |||
26 | Kim Falkenberg (bis 30.06.2013) | 10.04.1988 | |||
27 | Seyi Olajengbesi (ab 30.01.2013) (bis 30.06.2016) | 17.11.1980 | |||
32 | Timo Achenbach (bis 30.06.2015) | 03.09.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | David Blacha (bis 30.06.2013) | 22.10.1990 | |||
11 | Julian Schauerte (bis 30.06.2014) | 02.04.1988 | |||
13 | Tim Danneberg (bis 30.06.2013) | 23.04.1986 | |||
14 | Jan Fießer (bis 30.06.2013) | 02.01.1987 | |||
16 | Nico Klotz (bis 30.06.2014) | 20.09.1986 | |||
21 | Marcel Kandziora (bis 30.06.2013) | 04.02.1990 | |||
24 | Simon Tüting (bis 01.02.2015) | 07.09.1986 | |||
33 | Ju-Tae Yun (ab 30.01.2013) (bis 30.06.2013) | 22.06.1990 | |||
34 | Daniel Beichler (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2013) | 13.10.1988 | |||
Sturm | |||||
8 | Nicky Adler (bis 30.06.2015) | 23.05.1985 | |||
9 | Frank Löning (bis 02.01.2014) | 28.08.1981 | |||
10 | David Ulm (bis 30.06.2014) | 30.06.1984 | |||
12 | Kingsley Onuegbu (ab 31.08.2012) (bis 31.12.2012) | 05.03.1986 | |||
17 | Alexander Riemann (bis 30.06.2013) | 12.04.1992 | |||
18 | Régis Dorn (bis 30.06.2013) | 22.12.1979 | |||
23 | Andrew Wooten (ab 23.08.2012) (bis 30.06.2013) | 30.09.1989 | |||
31 | Juho Mäkelä (ab 30.01.2013) (bis 30.06.2013) | 23.06.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 20.08.2012 18:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2012 20:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |