Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
André Breitenreiter (bis 30.06.2013) | 02.10.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Volkan Bulut (bis 30.06.2013) | 15.03.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Meyer (bis 30.06.2015) | 13.04.1991 | |||
12 | Marcel Engelhardt (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 05.04.1993 | |||
22 | Markus Straten-Wolf (bis 30.06.2014) | 10.03.1989 | |||
33 | Ufuk Büyükbuluter (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2014) | 04.01.1993 | |||
Abwehr | |||||
4 | Tobias Holm (bis 30.06.2014) | 20.04.1989 | |||
5 | Tim Wendel (bis 30.06.2013) | 12.01.1989 | |||
11 | Marco Hansmann (bis 30.06.2013) | 24.08.1987 | |||
18 | Deniz Tayar (bis 30.06.2015) | 09.02.1984 | |||
20 | Matthias Braczkowski (bis 30.06.2013) | 25.02.1992 | |||
21 | Daniel Degner (bis 30.06.2018) | 22.01.1990 | |||
23 | Florian Bertalan (bis 31.12.2014) | 30.08.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tom Merkens (bis 30.06.2013) | 20.01.1990 | |||
7 | Deniz Cicek (bis 30.06.2014) | 19.10.1992 | |||
10 | Maurice Maletzki (bis 30.06.2015) | 08.09.1991 | |||
13 | Dag Rüdiger (bis 30.06.2013) | 04.03.1993 | |||
14 | Björn Masur (bis 30.06.2013) | 20.01.1993 | |||
16 | Daniel Hintzke (bis 30.06.2016) | 16.05.1987 | |||
17 | Torben Deppe (bis 30.06.2014) | 06.06.1987 | |||
19 | Marc Vucinovic (bis 30.06.2013) | 19.09.1988 | |||
25 | Patrick Posipal (bis 30.06.2014) | 03.03.1988 | |||
27 | Ilias Papadopoulos (bis 30.06.2013) | 21.02.1993 | |||
Sturm | |||||
8 | Saliou Sané (bis 30.06.2013) | 19.07.1992 | |||
9 | Ahmet Kaya (bis 30.06.2013) | 30.04.1987 | |||
15 | Christoph Beismann (bis 30.06.2014) | 03.02.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2012 14:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2012 20:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |