Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Denny Skwierczynski (ab 14.12.2012) (bis 30.06.2016) | 14.02.1974 | ||||
Ramazan Yildirim (bis 13.12.2012) | 07.09.1975 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolf Müller (ab 13.12.2012) (bis 30.06.2013) | 03.12.1986 | ||||
Serkan Rinal (bis 12.12.2012) | 29.09.1977 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jonas Toboll (bis 30.06.2013) | 10.06.1987 | |||
22 | Marcel Engelhardt (bis 31.12.2012) | 05.04.1993 | |||
29 | Briant Alberti (bis 30.06.2013) | 10.04.1993 | |||
Abwehr | |||||
Lukas Knechtel (ab 03.05.2013) (bis 30.06.2013) | 09.07.1994 | ||||
3 | Patrick Bohnsack (ab 01.10.2012) (bis 30.06.2013) | 07.12.1993 | |||
5 | Sven Theißen (bis 30.06.2015) | 24.10.1988 | |||
9 | Marcus Steinwarth (bis 30.06.2013) | 14.04.1986 | |||
14 | Nils Lange (bis 30.06.2013) | 15.06.1986 | |||
18 | Kevin Schulz (bis 06.01.2013) | 01.07.1988 | |||
26 | Moritz Marheineke (bis 30.06.2013) | 20.02.1985 | |||
28 | Kevin Kluk (bis 31.12.2012) | 13.04.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Ahmet Arslan (bis 30.06.2014) | 30.03.1994 | ||||
6 | Nedim Hasanbegović (bis 30.06.2013) | 22.04.1988 | |||
7 | Ermir Zekjiri (bis 30.06.2013) | 13.02.1989 | |||
8 | Salih Altın (bis 31.12.2012) | 17.07.1987 | |||
10 | Oualid Mokhtari (bis 31.12.2012) | 29.04.1982 | |||
15 | Dennis Voß (bis 30.06.2013) | 06.06.1992 | |||
17 | André Senger (ab 03.01.2013) (bis 30.06.2014) | 20.02.1989 | |||
17 | Mustafa Zazai (bis 30.06.2013) | 09.05.1993 | |||
18 | Şafak İbrahimbaş (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 07.05.1992 | |||
19 | Kevin Samide (bis 30.06.2013) | 17.05.1989 | |||
21 | Henrik Sirmais (bis 30.06.2013) | 20.02.1991 | |||
23 | Dominic Hartmann (bis 30.06.2013) | 20.08.1992 | |||
30 | Sebastian Jakubiak (bis 30.06.2013) | 21.06.1993 | |||
Sturm | |||||
Lennart Mohr (ab 11.05.2013) (bis 30.06.2013) | 14.04.1991 | ||||
2 | Ahmet Arslan (ab 21.10.2012) (bis 30.06.2013) | 30.03.1994 | |||
11 | Vassilis Vallianos (bis 30.06.2013) | 11.09.1988 | |||
21 | Haris Hyseni (ab 04.01.2013) (bis 30.06.2013) | 14.09.1992 | |||
21 | Momo Diabang (bis 31.12.2012) | 21.01.1979 | |||
27 | Davis Klak (bis 30.06.2013) | 30.01.1992 | |||
28 | Arnold Suew (ab 03.01.2013) (bis 30.06.2013) | 12.09.1991 | |||
37 | Sebastian Hauck (bis 08.01.2013) | 20.12.1988 | |||
45 | Yakup Zorlu (ab 31.08.2012) (bis 31.12.2012) | 26.03.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 17.08.2012 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |