Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Michael Kraft (bis 24.05.2013) | 23.04.1966 | ||||
Trainer | |||||
Wolfgang Rolff (ab 15.05.2013) (bis 24.05.2013) | 26.12.1959 | ||||
Thomas Schaaf (bis 14.05.2013) | 30.04.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Mathias Hönerbach (bis 24.05.2013) | 13.04.1962 | ||||
Wolfgang Rolff (bis 14.05.2013) | 26.12.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sebastian Mielitz (bis 30.06.2014) | 18.07.1989 | |||
20 | Raphael Wolf (bis 30.06.2014) | 06.06.1988 | |||
30 | Richard Strebinger (bis 27.01.2015) | 14.02.1993 | |||
33 | Christian Vander (bis 30.06.2013) | 24.10.1980 | |||
Abwehr | |||||
3 | François Affolter (bis 31.12.2012) | 13.03.1991 | |||
4 | Mateo Pavlović (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 09.06.1990 | |||
4 | Naldo (bis 18.07.2012) | 10.09.1982 | |||
5 | Assani Lukimya (bis 17.01.2016) | 25.01.1986 | |||
8 | Clemens Fritz (bis 30.06.2017) | 07.12.1980 | |||
13 | Lukas Schmitz (bis 30.06.2014) | 13.10.1988 | |||
15 | Sebastian Prödl (bis 30.06.2015) | 21.06.1987 | |||
22 | Sokratis (bis 30.06.2013) | 09.06.1988 | |||
23 | Theodor Gebre Selassie (bis 30.06.2021) | 24.12.1986 | |||
26 | Florian Hartherz (bis 01.09.2013) | 29.05.1993 | |||
29 | Cimo Röcker (bis 30.06.2014) | 21.01.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Kevin De Bruyne (ab 02.08.2012) (bis 30.06.2013) | 28.06.1991 | |||
10 | Mehmet Ekici (bis 17.08.2014) | 25.03.1990 | |||
14 | Aaron Hunt (bis 30.06.2014) | 04.09.1986 | |||
16 | Zlatko Junuzović (bis 30.06.2018) | 26.09.1987 | |||
17 | Aleksandar Ignjovski (bis 30.06.2014) | 27.01.1991 | |||
18 | Felix Kroos (bis 28.01.2016) | 12.03.1991 | |||
25 | Tom Trybull (bis 02.01.2014) | 09.03.1993 | |||
28 | Levent Aycicek (bis 30.06.2014) | 12.02.1994 | |||
31 | Predrag Stevanović (bis 30.06.2014) | 03.03.1991 | |||
32 | Özkan Yildirim (bis 30.06.2014) | 10.04.1993 | |||
34 | Aleksandar Stevanović (bis 30.06.2014) | 16.02.1992 | |||
35 | Florian Trinks (bis 30.01.2013) | 11.03.1992 | |||
44 | Philipp Bargfrede (bis 30.06.2021) | 03.03.1989 | |||
Sturm | |||||
7 | Marko Arnautović (bis 01.09.2013) | 19.04.1989 | |||
9 | Denni Avdić (bis 28.08.2012) | 05.09.1988 | |||
11 | Eljero Elia (ab 10.07.2012) (bis 02.01.2015) | 13.02.1987 | |||
19 | Joseph Akpala (ab 23.08.2012) (bis 02.09.2013) | 24.08.1986 | |||
24 | Nils Petersen (bis 01.01.2015) | 06.12.1988 | |||
27 | Johannes Wurtz (bis 01.09.2013) | 19.06.1992 | |||
36 | Max Wegner (ab 10.04.2013) (bis 30.06.2013) | 24.03.1989 | |||
41 | Niclas Füllkrug (bis 23.08.2013) | 09.02.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2012 16:00 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |