Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Alexander Bade (bis 30.06.2014) | 25.08.1970 | ||||
Trainer | |||||
Peter Stöger (bis 03.12.2017) | 11.04.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Manfred Schmid (bis 30.06.2016) | 20.02.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Timo Horn (bis 30.06.2023) | 12.05.1993 | |||
18 | Thomas Kessler (bis 30.06.2020) | 20.01.1986 | |||
34 | Marcel Schuhen (bis 20.01.2015) | 13.01.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Mišo Brečko (bis 30.07.2015) | 01.05.1984 | |||
4 | Román Golobart (bis 02.02.2015) | 21.03.1992 | |||
5 | Dominic Maroh (bis 30.06.2018) | 04.03.1987 | |||
23 | Kevin McKenna (bis 30.06.2014) | 21.01.1980 | |||
28 | Kevin Wimmer (bis 30.06.2015) | 15.11.1992 | |||
30 | Bruno Nascimento (bis 12.08.2014) | 30.05.1991 | |||
35 | Koray Kacinoglu (bis 30.06.2014) | 20.07.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Adil Chihi (bis 03.02.2014) | 21.02.1988 | |||
8 | Adam Matuszczyk (bis 30.06.2015) | 14.02.1989 | |||
14 | Jonas Hector (bis 30.06.2023) | 27.05.1990 | |||
17 | Sławomir Peszko (bis 31.08.2015) | 19.02.1985 | |||
19 | Mato Jajalo (bis 10.02.2014) | 24.05.1988 | |||
20 | Marcel Risse (bis 30.06.2014) | 17.12.1989 | |||
21 | Sascha Bigalke (bis 17.08.2014) | 08.01.1990 | |||
22 | Daniel Halfar (ab 10.07.2013) (bis 30.06.2015) | 07.01.1988 | |||
25 | Kazuki Nagasawa (ab 01.01.2014) (bis 31.12.2015) | 16.12.1991 | |||
30 | Fabian Schnellhardt (bis 30.06.2014) | 12.01.1994 | |||
31 | Yannick Gerhardt (bis 30.06.2016) | 13.03.1994 | |||
33 | Matthias Lehmann (bis 30.06.2019) | 28.05.1983 | |||
Sturm | |||||
Milivoje Novakovič (ab 01.01.2014) (bis 13.01.2014) | 18.05.1979 | ||||
9 | Anthony Ujah (bis 30.06.2015) | 14.10.1990 | |||
11 | Thomas Bröker (bis 30.06.2015) | 22.01.1985 | |||
15 | Maximilian Thiel (bis 26.08.2014) | 03.02.1993 | |||
16 | Patrick Helmes (ab 01.09.2013) (bis 30.06.2014) | 01.03.1984 | |||
16 | Mikael Ishak (bis 04.08.2013) | 31.03.1993 | |||
24 | Kacper Przybyłko (bis 05.01.2014) | 25.03.1993 | |||
26 | Bård Finne (ab 01.01.2014) (bis 15.01.2016) | 13.02.1995 | |||
27 | Maurice Exslager (bis 30.06.2014) | 12.02.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.09.2013 20:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.12.2013 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |