Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Andreas Petersen (bis 30.06.2014) | 17.06.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Danny König (bis 30.06.2014) | 18.10.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Matthias Tischer (bis 30.06.2016) | 09.11.1985 | |||
30 | Danilo Dersewski (bis 30.06.2014) | 17.09.1989 | |||
39 | Lukas Cichos (bis 30.06.2014) | 18.12.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nico Hammann (bis 30.06.2015) | 16.03.1988 | |||
3 | Christopher Handke (bis 30.06.2019) | 14.02.1989 | |||
4 | Kevin Nennhuber (bis 30.06.2014) | 11.04.1988 | |||
5 | Felix Schiller (bis 30.06.2018) | 06.12.1989 | |||
6 | Christopher Reinhard (bis 01.02.2015) | 19.05.1985 | |||
8 | Steffen Puttkammer (bis 30.06.2017) | 30.09.1988 | |||
16 | Nils Butzen (bis 30.06.2019) | 02.04.1993 | |||
19 | Stephan Neumann (bis 30.06.2014) | 05.04.1981 | |||
20 | René Lange (bis 30.06.2015) | 22.11.1988 | |||
23 | Tobias Friebertshäuser (bis 30.06.2014) | 16.09.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
10 | Telmo Teixeira (bis 30.06.2014) | 17.02.1988 | |||
14 | Patrick Bärje (bis 30.06.2014) | 04.03.1986 | |||
20 | Fabian Burdenski (bis 14.07.2013) | 23.09.1991 | |||
21 | Tino Schmunck (bis 30.06.2014) | 31.10.1990 | |||
22 | Morris Schröter (bis 30.06.2015) | 20.08.1995 | |||
26 | Torge Bremer (bis 28.08.2015) | 06.09.1994 | |||
27 | Marco Kurth (bis 30.06.2014) | 18.08.1978 | |||
28 | Fabio Viteritti (bis 30.06.2014) | 22.05.1993 | |||
Sturm | |||||
7 | Lars Fuchs (bis 30.06.2016) | 21.06.1982 | |||
9 | Matthias Steinborn (bis 30.06.2015) | 05.03.1989 | |||
11 | Christian Beck (bis 30.06.2021) | 10.03.1988 | |||
13 | Christoph Siefkes (ab 17.01.2014) (bis 30.06.2015) | 20.02.1991 | |||
17 | Marius Sowislo (bis 30.06.2018) | 14.11.1982 | |||
18 | Florian Beil (bis 30.06.2014) | 19.01.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |