Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Volkan Uluc (bis 03.11.2014) | 01.01.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Martino Gatti (bis 30.06.2014) | 23.10.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stephan Flauder (bis 30.06.2015) | 30.05.1986 | |||
12 | Nico Hinz (bis 30.06.2015) | 01.02.1986 | |||
27 | Kevin Sommer (bis 30.06.2014) | 28.09.1989 | |||
Abwehr | |||||
3 | Ronald Wolf (bis 30.06.2015) | 23.04.1987 | |||
4 | Philipp Haastrup (bis 30.06.2016) | 05.03.1982 | |||
5 | Patrick Brendel (bis 16.02.2016) | 06.12.1987 | |||
8 | Richard Ohlow (bis 30.06.2015) | 11.06.1993 | |||
18 | Max Seeger (bis 30.06.2014) | ||||
21 | Philipp Dartsch (bis 30.06.2014) | 29.08.1993 | |||
22 | Christof Köhne (bis 30.06.2017) | 26.11.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Paul Grischok (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2014) | 26.02.1986 | ||||
Joshua Putze (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 02.12.1994 | ||||
6 | Denis Novacic (bis 30.06.2014) | 01.08.1979 | |||
7 | Kevin Gutsche (bis 30.06.2015) | 17.04.1991 | |||
10 | Erik Zerna (bis 30.06.2014) | 09.01.1992 | |||
13 | Martin Zurawsky (ab 01.01.2014) (bis 03.01.2016) | 12.08.1990 | |||
13 | Jörn Wemmer (bis 30.06.2014) | 13.05.1984 | |||
14 | Tobias Scharlau (bis 30.06.2015) | 15.12.1987 | |||
16 | Philip Saalbach (bis 30.06.2015) | 02.09.1988 | |||
17 | Lukas Rehbein (bis 25.01.2016) | 30.09.1993 | |||
19 | Marin Antunovic (bis 30.06.2014) | 06.10.1994 | |||
23 | Björn Brunnemann (bis 30.06.2016) | 06.08.1980 | |||
24 | Daniel Wólkiewicz (bis 30.06.2014) | 18.01.1991 | |||
25 | Philipp Werner (bis 30.06.2014) | 12.03.1992 | |||
Sturm | |||||
7 | Kevin-John Gutsche (bis 30.06.2014) | 17.04.1991 | |||
9 | Christian Preiß (bis 30.06.2016) | 13.04.1987 | |||
11 | Djibril N'Diaye (bis 31.12.2015) | 12.12.1989 | |||
15 | Benito Börner (bis 30.06.2014) | 14.10.1994 | |||
20 | Christopher Kalkutschke (bis 30.06.2014) | 09.11.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2013 16:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |