Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.2014) | 02.01.1964 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Klopp (bis 30.06.2015) | 16.06.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Željko Buvač (bis 30.06.2015) | 13.09.1961 | ||||
Peter Krawietz (bis 30.06.2015) | 07.05.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Roman Weidenfeller (bis 30.06.2018) | 06.08.1980 | |||
20 | Mitchell Langerak (bis 30.06.2014) | 22.08.1988 | |||
33 | Zlatan Alomerović (bis 30.06.2015) | 15.06.1991 | |||
39 | Hendrik Bonmann (bis 30.08.2017) | 22.01.1994 | |||
40 | Johannes Focher (ab 02.09.2013) (bis 30.06.2014) | 20.01.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Manuel Friedrich (ab 20.11.2013) (bis 30.06.2014) | 13.09.1979 | |||
2 | Lasse Sobiech (bis 11.07.2013) | 18.01.1991 | |||
3 | Marc Hornschuh (bis 30.06.2014) | 02.03.1991 | |||
4 | Neven Subotić (bis 25.01.2017) | 10.12.1988 | |||
15 | Mats Hummels (bis 30.06.2016) | 16.12.1988 | |||
24 | Marian Sarr (bis 30.06.2015) | 30.01.1995 | |||
25 | Sokratis (bis 30.06.2018) | 09.06.1988 | |||
26 | Łukasz Piszczek (bis 30.06.2021) | 03.06.1985 | |||
29 | Marcel Schmelzer (bis 30.06.2021) | 22.01.1988 | |||
30 | Koray Günter (bis 29.01.2014) | 16.08.1994 | |||
35 | Jannik Bandowski (bis 30.01.2015) | 30.03.1994 | |||
37 | Erik Durm (bis 12.07.2018) | 12.05.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Sebastian Kehl (bis 30.06.2015) | 13.02.1980 | |||
6 | Sven Bender (bis 13.07.2017) | 27.04.1989 | |||
7 | Jonas Hofmann (bis 31.08.2014) | 14.07.1992 | |||
8 | İlkay Gündoğan (bis 30.06.2016) | 24.10.1990 | |||
10 | Henrich Mchitarjan (bis 30.06.2016) | 21.01.1989 | |||
14 | Miloš Jojić (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2015) | 19.03.1992 | |||
16 | Jakub Błaszczykowski (bis 31.08.2015) | 14.12.1985 | |||
18 | Nuri Şahin (bis 30.06.2016) | 05.09.1988 | |||
19 | Kevin Großkreutz (bis 02.09.2015) | 19.07.1988 | |||
21 | Oliver Kirch (bis 30.08.2015) | 21.08.1982 | |||
28 | Mustafa Amini (bis 30.06.2014) | 20.04.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | Robert Lewandowski (bis 30.06.2014) | 21.08.1988 | |||
11 | Marco Reus (bis 30.06.2024) | 31.05.1989 | |||
17 | Pierre-Emerick Aubameyang (bis 31.01.2018) | 18.06.1989 | |||
22 | Tammo Harder (ab 01.03.2014) (bis 30.06.2014) | 04.01.1994 | |||
23 | Julian Schieber (bis 30.06.2014) | 13.02.1989 | |||
34 | Marvin Ducksch (bis 01.07.2014) | 07.03.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.09.2013 19:00 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.12.2013 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 11.02.2014 20:45 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 15.04.2014 20:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.05.2014 20:00 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |