Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Alexander Kunze (bis 30.06.2015) | 12.01.1971 | ||||
Trainer | |||||
Torsten Lieberknecht (bis 30.06.2018) | 01.08.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Darius Scholtysik (bis 30.06.2015) | 04.08.1966 | ||||
Jürgen Rische (bis 30.06.2015) | 30.10.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marjan Petkovic (bis 30.06.2015) | 22.05.1979 | |||
26 | Daniel Davari (bis 30.06.2014) | 06.01.1988 | |||
35 | Benjamin Later (bis 30.06.2014) | 30.08.1986 | |||
Abwehr | |||||
3 | Ermin Bicakcic (bis 30.06.2014) | 24.01.1990 | |||
4 | Matthias Henn (bis 30.06.2015) | 28.04.1985 | |||
5 | Benjamin Kessel (bis 30.06.2015) | 01.10.1987 | |||
8 | Deniz Doğan (bis 30.06.2016) | 20.10.1979 | |||
19 | Ken Reichel (bis 30.06.2018) | 19.12.1986 | |||
21 | Jan Washausen (bis 30.06.2015) | 12.10.1988 | |||
25 | Marcel Correia (bis 30.06.2017) | 16.05.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
Lukas Kierdorf (bis 30.06.2016) | 20.12.1991 | ||||
6 | Damir Vrančić (bis 30.06.2016) | 04.10.1985 | |||
7 | Björn Kluft (bis 27.08.2013) | 11.01.1990 | |||
10 | Mirko Boland (bis 30.06.2018) | 23.04.1987 | |||
11 | Jan Hochscheidt (bis 30.06.2018) | 04.10.1987 | |||
14 | Omar Elabdellaoui (bis 30.06.2014) | 05.12.1991 | |||
15 | Norman Theuerkauf (bis 30.06.2015) | 24.01.1987 | |||
17 | Kevin Kratz (bis 30.06.2014) | 21.01.1987 | |||
22 | Salim Khelifi (ab 30.01.2014) (bis 30.06.2018) | 26.01.1994 | |||
23 | Jonas Erwig-Drüppel (bis 30.06.2014) | 20.07.1991 | |||
24 | Timo Perthel (bis 30.06.2014) | 11.02.1989 | |||
27 | Gianluca Korte (bis 15.01.2015) | 29.08.1990 | |||
31 | Marc Pfitzner (bis 30.06.2016) | 28.08.1984 | |||
33 | Marco Caligiuri (bis 21.08.2014) | 14.04.1984 | |||
38 | Karim Bellarabi (ab 21.08.2013) (bis 30.06.2014) | 08.04.1990 | |||
Sturm | |||||
7 | Håvard Nielsen (ab 05.01.2014) (bis 30.06.2015) | 15.07.1993 | |||
9 | Orhan Ademi (bis 15.01.2015) | 28.10.1991 | |||
12 | Domi Kumbela (bis 30.06.2014) | 20.04.1984 | |||
18 | Simeon Jackson (bis 30.01.2014) | 28.03.1987 | |||
20 | Torsten Oehrl (bis 31.08.2015) | 07.01.1986 | |||
32 | Dennis Kruppke (bis 30.06.2015) | 01.04.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2013 14:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |