Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jens Kiefer (ab 18.03.2014) (bis 15.05.2014) | 09.11.1974 | ||||
Roland Seitz (bis 18.03.2014) | 01.10.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rudi Thömmes (bis 30.06.2014) | 17.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Andreas Lengsfeld (bis 30.06.2014) | 16.05.1986 | |||
26 | Dominik Thömmes (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2016) | 12.07.1996 | |||
27 | Chris Keilmann (bis 30.06.2014) | 02.04.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Torge Hollmann (bis 30.06.2016) | 28.01.1982 | |||
4 | Fouad Brighache (bis 30.06.2014) | 10.05.1982 | |||
5 | Christoph Buchner (bis 30.06.2016) | 23.07.1989 | |||
14 | Kevin Heinz (bis 20.01.2014) | 12.08.1994 | |||
15 | Fabian Zittlau (bis 08.01.2015) | 22.06.1990 | |||
17 | Lars Guenther (bis 30.06.2014) | 13.11.1994 | |||
20 | Michael Dingels (bis 30.06.2017) | 04.01.1986 | |||
22 | Thomas Konrad (bis 30.06.2014) | 05.11.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Christopher Spang (bis 30.06.2016) | 29.01.1993 | |||
7 | Lars Bender (bis 30.06.2014) | 08.01.1988 | |||
8 | Christoph Anton (bis 30.06.2018) | 05.08.1991 | |||
9 | Sylvano Comvalius (ab 22.07.2013) (bis 30.06.2014) | 10.08.1987 | |||
10 | Alon Abelski (bis 30.06.2014) | 29.05.1989 | |||
13 | Steven Kröner (bis 30.06.2014) | 03.08.1989 | |||
21 | Fahrudin Kudozović (bis 30.06.2014) | 10.10.1984 | |||
23 | Matthias Cuntz (bis 30.06.2014) | 04.05.1990 | |||
24 | Ken Asaeda (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2014) | 27.07.1983 | |||
Sturm | |||||
11 | Albutrin Aliu (bis 30.06.2014) | 06.08.1994 | |||
18 | Marco Quotschalla (bis 30.06.2014) | 25.07.1988 | |||
19 | Erik Michels (bis 30.06.2014) | 12.07.1992 | |||
25 | Kushtrim Lushtaku (ab 30.01.2014) (bis 30.06.2014) | 08.10.1989 | |||
31 | Moussa Touré (ab 26.07.2013) (bis 21.10.2013) | 22.12.1988 | |||
44 | Besart Aliu (ab 20.01.2014) (bis 30.06.2015) | 27.08.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |