Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Wittwer (bis 30.06.2016) | 18.02.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rainer Krieg (bis 30.06.2014) | 02.02.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robin Kraski (bis 30.06.2018) | 19.12.1991 | |||
12 | Bünyamin Karagöz (ab 20.01.2014) (bis 30.06.2017) | 17.02.1995 | |||
12 | Sascha Rausch (bis 30.06.2014) | 01.03.1986 | |||
14 | Oliver Nell (bis 30.06.2015) | 29.01.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Thomas Ernst (bis 30.06.2014) | 27.07.1981 | |||
3 | Holger Fuchs (bis 30.06.2018) | 13.05.1991 | |||
4 | Moritz Bischoff (bis 30.06.2017) | 14.11.1985 | |||
5 | Simon Frank (bis 30.06.2018) | 22.05.1991 | |||
8 | Timo Brenner (bis 30.06.2018) | 03.04.1990 | |||
23 | Sascha Paseka (bis 30.06.2014) | 13.03.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Felix Zachmann (bis 30.06.2017) | 22.10.1987 | |||
7 | Mario Bilger (bis 30.06.2018) | 14.06.1988 | |||
11 | Reinhard Schenker (bis 30.06.2017) | 17.03.1988 | |||
13 | Tobias Müller (bis 30.06.2015) | 08.07.1994 | |||
16 | Maximilian Pfeiffer (bis 30.06.2015) | 01.05.1992 | |||
18 | Mario Hohn (bis 30.06.2014) | 28.03.1989 | |||
20 | Thorben Schmidt (bis 30.06.2014) | 10.07.1990 | |||
22 | Demis Jung (bis 22.08.2014) | 24.08.1988 | |||
25 | Marc Schneckenberger (ab 20.01.2014) (bis 30.06.2016) | 14.07.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Yasin Ozan (bis 30.06.2014) | 30.09.1991 | |||
10 | Niklas Hecht-Zirpel (bis 30.06.2017) | 18.08.1993 | |||
16 | Lukas Hees (bis 30.06.2014) | 24.08.1994 | |||
19 | Sebastian Hofmann (bis 30.06.2015) | 12.09.1983 | |||
21 | Michael Schürg (bis 30.06.2018) | 21.10.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 05.08.2013 18:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |