Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Mathias Hain (bis 30.06.2020) | 31.12.1972 | ||||
Trainer | |||||
Roland Vrabec (ab 07.11.2013) (bis 03.09.2014) | 06.03.1974 | ||||
Michael Frontzeck (bis 06.11.2013) | 26.03.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Timo Schultz (bis 30.06.2014) | 26.08.1977 | ||||
Roland Vrabec (bis 06.11.2013) | 06.03.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Heerwagen (ab 09.09.2013) (bis 30.06.2019) | 13.04.1983 | |||
1 | Benedikt Pliquett (bis 01.09.2013) | 20.12.1984 | |||
13 | Philipp Tschauner (bis 30.06.2015) | 03.11.1985 | |||
30 | Robin Himmelmann (bis 12.01.2021) | 05.02.1989 | |||
Abwehr | |||||
8 | Bernd Nehrig (bis 30.06.2015) | 28.09.1986 | |||
14 | Philipp Ziereis (bis 30.06.2014) | 14.03.1993 | |||
16 | Markus Thorandt (bis 30.06.2015) | 01.04.1981 | |||
20 | Sebastian Schachten (bis 30.06.2015) | 06.11.1984 | |||
23 | Marcel Halstenberg (bis 31.08.2015) | 27.09.1991 | |||
24 | Florian Mohr (bis 30.06.2014) | 25.08.1984 | |||
26 | Sören Gonther (bis 30.06.2017) | 15.12.1986 | |||
27 | Jan-Philipp Kalla (bis 30.06.2020) | 06.08.1986 | |||
28 | Andrey Startsev (bis 30.06.2014) | 07.06.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Florian Kringe (bis 30.06.2015) | 18.08.1982 | |||
7 | Dennis Daube (bis 30.06.2015) | 11.07.1989 | |||
10 | Christopher Buchtmann (bis 30.06.2024) | 25.04.1992 | |||
11 | Marc Rzatkowski (bis 30.06.2016) | 02.03.1990 | |||
17 | Fabian Boll (bis 30.06.2014) | 16.06.1979 | |||
22 | Fin Bartels (bis 30.06.2014) | 07.02.1987 | |||
25 | Kevin Schindler (bis 30.06.2014) | 21.05.1988 | |||
29 | Sebastian Maier (bis 30.06.2016) | 18.09.1993 | |||
32 | Fabian Graudenz (ab 01.11.2013) (bis 30.06.2014) | 16.01.1992 | |||
35 | Tom Trybull (ab 03.01.2014) (bis 30.06.2014) | 09.03.1993 | |||
36 | Okan Kurt (bis 30.06.2014) | 11.01.1995 | |||
Sturm | |||||
9 | Christopher Nöthe (bis 30.06.2015) | 03.01.1988 | |||
12 | John Verhoek (bis 30.06.2016) | 25.03.1989 | |||
18 | Lennart Thy (bis 30.06.2016) | 25.02.1992 | |||
19 | Michael Gregoritsch (bis 30.06.2014) | 18.04.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2013 18:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |