Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Oliver Reck (bis 30.06.2014) | 27.02.1965 | ||||
Trainer | |||||
Oliver Reck (ab 12.02.2014) (bis 23.02.2015) | 27.02.1965 | ||||
Lorenz-Günther Köstner (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 30.01.1952 | ||||
Mike Büskens (bis 30.11.2013) | 19.03.1968 | ||||
Co-Trainer | |||||
Uwe Klein (bis 30.06.2014) | 11.01.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Rensing (bis 30.06.2020) | 14.05.1984 | |||
33 | Fabian Giefer (bis 30.06.2014) | 17.05.1990 | |||
38 | Robin Heller (bis 30.06.2015) | 20.12.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Cristian Ramírez (bis 27.01.2015) | 12.08.1994 | |||
3 | Leon Balogun (bis 30.06.2014) | 28.06.1988 | |||
4 | Stelios Malezas (bis 30.06.2014) | 11.03.1985 | |||
5 | Juanan (bis 14.08.2013) | 27.04.1987 | |||
6 | Dustin Bomheuer (bis 30.06.2015) | 17.04.1991 | |||
8 | Heinrich Schmidtgal (bis 30.06.2015) | 20.11.1985 | |||
11 | Axel Bellinghausen (bis 30.06.2018) | 17.05.1983 | |||
14 | Bruno Soares (bis 30.06.2015) | 21.08.1988 | |||
19 | Tobias Levels (bis 30.06.2014) | 22.11.1986 | |||
28 | Martin Latka (bis 30.06.2014) | 28.09.1984 | |||
31 | Christian Weber (bis 30.06.2014) | 15.09.1983 | |||
34 | Muhammet Karpuz (bis 30.06.2015) | 18.03.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Michael Liendl (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2014) | 25.10.1985 | |||
7 | Oliver Fink (bis 30.06.2020) | 06.06.1982 | |||
10 | Lewan Qenia (bis 30.06.2014) | 18.10.1990 | |||
13 | Adam Bodzek | 07.09.1985 | |||
13 | Samuel Piette (bis 30.06.2014) | 12.11.1994 | |||
15 | Ivan Paurević (bis 30.06.2014) | 01.07.1991 | |||
17 | Andreas Lambertz (bis 30.06.2015) | 15.10.1984 | |||
18 | Mathis Bolly (bis 30.06.2016) | 14.11.1990 | |||
21 | Christian Gartner (bis 30.06.2017) | 03.04.1994 | |||
23 | Ben Halloran (bis 30.06.2015) | 14.06.1992 | |||
25 | Tuğrul Erat (bis 30.06.2016) | 17.06.1992 | |||
26 | Eren Taşkin (ab 01.12.2013) (bis 30.06.2014) | 26.08.1992 | |||
29 | Aliosman Aydin (bis 30.06.2014) | 06.02.1992 | |||
32 | Bastian Müller (bis 30.06.2014) | 31.07.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Erwin Hoffer (ab 21.08.2013) (bis 30.06.2015) | 14.04.1987 | |||
16 | Gerrit Wegkamp (bis 30.01.2014) | 13.04.1993 | |||
22 | Giannis Gianniotas (bis 28.08.2014) | 29.04.1993 | |||
26 | Timo Furuholm (bis 15.08.2013) | 11.10.1987 | |||
27 | Stefan Reisinger (bis 06.01.2014) | 14.09.1981 | |||
30 | Aristide Bancé (ab 02.09.2013) (bis 30.06.2014) | 19.09.1984 | |||
35 | Charlison Benschop (ab 07.07.2013) (bis 30.06.2015) | 21.08.1989 | |||
36 | Timm Golley (ab 22.02.2014) (bis 04.01.2015) | 17.02.1991 | |||
36 | Timm Golley (ab 14.02.2014) (bis 30.06.2014) | 17.02.1991 | |||
37 | Ihlas Bebou (bis 30.08.2017) | 23.04.1994 | |||
39 | Genki Omae (bis 11.08.2013) | 10.12.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2013 16:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |