Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sven Beuckert (bis 05.07.2020) | 12.12.1973 | ||||
Trainer | |||||
Karsten Baumann (bis 30.06.2014) | 14.10.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Markus Reiter (ab 01.10.2013) (bis 30.06.2014) | 10.08.1976 | ||||
Ilija Gruev (bis 23.09.2013) | 30.10.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Ratajczak (bis 30.06.2016) | 16.04.1982 | |||
22 | Maurice Schumacher (bis 30.06.2016) | 14.03.1994 | |||
30 | Marcel Lenz (bis 30.06.2017) | 03.05.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Matthias Kühne (bis 30.06.2016) | 27.09.1987 | |||
3 | Markus Bollmann (bis 30.06.2014) | 06.01.1981 | |||
4 | Jens Wissing (bis 29.01.2014) | 02.01.1988 | |||
5 | Branimir Bajić (bis 30.06.2018) | 19.10.1979 | |||
14 | Phil Ofosu-Ayeh (bis 30.06.2014) | 15.09.1991 | |||
18 | Maximilian Güll (bis 30.06.2014) | 05.01.1995 | |||
19 | Tobias Feisthammel (ab 11.07.2013) (bis 30.06.2014) | 22.02.1988 | |||
33 | Christian Eichner (ab 03.02.2014) (bis 30.06.2014) | 24.11.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tanju Öztürk (bis 14.01.2015) | 26.07.1989 | |||
7 | Sascha Dum (bis 23.08.2015) | 03.07.1986 | |||
8 | Deniz Aycicek (bis 30.06.2015) | 05.06.1990 | |||
9 | Pierre De Wit (ab 05.08.2013) (bis 30.06.2016) | 26.09.1987 | |||
11 | Michael Gardawski (bis 30.06.2015) | 25.09.1990 | |||
15 | Patrick Zoundi (bis 30.06.2014) | 19.07.1982 | |||
16 | Gökan Lekesiz (ab 23.11.2013) (bis 30.06.2014) | 25.01.1991 | |||
17 | Kevin Wolze (bis 30.06.2019) | 09.03.1990 | |||
24 | Dominik Reinert (bis 30.06.2014) | 13.10.1991 | |||
27 | Babacar M'Bengue (bis 30.06.2015) | 29.10.1991 | |||
28 | Athanasios Tsourakis (bis 30.06.2014) | 12.05.1990 | |||
31 | Nikolas Ledgerwood (ab 10.01.2014) (bis 30.06.2014) | 16.01.1985 | |||
Sturm | |||||
10 | Kingsley Onuegbu (bis 30.06.2018) | 05.03.1986 | |||
21 | Erdogan Yesilyurt (ab 15.08.2013) (bis 30.06.2014) | 06.11.1993 | |||
23 | Ranisav Jovanović (bis 09.07.2013) | 05.11.1980 | |||
25 | Filip Oršula (bis 25.02.2014) | 25.02.1993 | |||
32 | Julien Rybacki (bis 30.06.2014) | 24.09.1995 | |||
32 | Gerrit Wegkamp (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2014) | 13.04.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 05.08.2013 18:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |