Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Timo Böttjer (bis 30.06.2014) | 31.05.1979 | ||||
Torwart | |||||
Dominik Ševčík (bis 30.06.2014) | 01.06.1995 | ||||
1 | Leander Wallmann (bis 30.06.2014) | 24.09.1990 | |||
27 | Marcel Susser (bis 30.06.2014) | 17.03.1987 | |||
Abwehr | |||||
3 | Aydin Cengiz (bis 30.06.2014) | 09.06.1981 | |||
5 | Burak Mucan (bis 30.06.2014) | 24.06.1988 | |||
14 | Enzo Romano (bis 30.06.2014) | 25.09.1989 | |||
16 | Christian Schaaf (bis 30.06.2014) | 06.02.1991 | |||
22 | Oliver Köhler (bis 30.06.2014) | 02.04.1988 | |||
23 | Robert Feik (bis 30.06.2014) | 11.02.1988 | |||
23 | Steven Neupert (bis 30.06.2014) | 08.09.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Robin Hofmann (bis 30.06.2014) | 22.02.1995 | ||||
4 | Matthias Höck (bis 30.06.2014) | 20.10.1987 | |||
6 | Dimitri Gerlach (bis 30.06.2014) | 24.09.1984 | |||
10 | Engin Olgun (bis 30.06.2014) | 11.09.1986 | |||
11 | Florian Grunwald (bis 30.06.2014) | 16.12.1985 | |||
12 | Redouane Bouidia (bis 30.06.2014) | 17.03.1986 | |||
13 | Louis Schmidt (bis 30.06.2014) | 15.03.1994 | |||
18 | Marcel Oechsner (bis 30.06.2014) | 12.02.1991 | |||
20 | Jörn Pribyl (bis 30.06.2014) | 12.12.1989 | |||
21 | Timo Böttjer (bis 30.06.2014) | 31.05.1979 | |||
Sturm | |||||
7 | Volkan Demir (bis 30.06.2014) | 28.06.1991 | |||
8 | Alexander Elser (bis 30.06.2014) | 16.11.1993 | |||
9 | Sinan Andic (bis 30.06.2014) | 28.05.1987 | |||
17 | Steffen Elseg (bis 30.06.2014) | 27.06.1985 | |||
19 | David Gotovac (bis 30.06.2014) | 10.05.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 15:30 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |