Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ingo Kahlisch (bis 30.06.2022) | 05.08.1956 | ||||
Mario Schmeling (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | |||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Subke (bis 30.06.2016) | 03.01.1992 | |||
12 | Ümit Attar (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 27.02.1995 | |||
12 | Jeremy Paulick (bis 31.12.2013) | 10.05.1994 | |||
22 | Selvedin Begzadic (bis 30.06.2014) | 24.06.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Mario Delvalle (bis 30.06.2015) | 21.01.1984 | |||
3 | Marcel Bahr (bis 30.06.2014) | 31.10.1994 | |||
4 | Leon Hellwig (bis 30.06.2014) | 16.01.1991 | |||
5 | Damir Coric (bis 30.06.2014) | 11.05.1991 | |||
13 | Pelle Klötzing (bis 30.06.2014) | 17.04.1993 | |||
15 | Sascha Tröger (bis 31.12.2013) | 16.06.1987 | |||
16 | Jerome Leroy (bis 30.06.2016) | 04.12.1989 | |||
17 | Salih Cetin (bis 30.06.2014) | 08.02.1992 | |||
27 | Benjamin Wilcke (bis 30.06.2016) | 30.08.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Süleyman Kapan (bis 30.06.2014) | 23.07.1991 | |||
8 | Aykut Tekyildirim (ab 10.01.2014) (bis 30.06.2014) | 18.06.1993 | |||
8 | Vasilis Tsiatouchas (bis 31.12.2013) | 09.07.1990 | |||
10 | Hakan Cankaya (bis 30.07.2014) | 17.06.1986 | |||
14 | Egzon Ismaili (bis 30.06.2014) | 10.04.1994 | |||
18 | Ricardo Quast (bis 30.06.2014) | 29.08.1993 | |||
20 | Martin Weber (bis 30.06.2016) | 25.07.1995 | |||
21 | Kevin Owczarek (bis 30.06.2014) | 20.11.1993 | |||
23 | Jakob Regulski (bis 30.06.2015) | 10.01.1993 | |||
24 | Onur Uslucan (bis 30.06.2014) | 08.04.1992 | |||
26 | Janek Bonasewicz (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 06.02.1990 | |||
Sturm | |||||
7 | Murat Turhan (bis 30.06.2016) | 26.04.1987 | |||
7 | Philipp Grüneberg (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 21.05.1992 | |||
9 | Sebastian Huke (bis 30.06.2014) | 11.08.1989 | |||
11 | Shelby Printemps (ab 21.01.2014) (bis 01.01.2016) | 10.08.1990 | |||
11 | Daniel Pfefferkorn (bis 31.12.2013) | 11.11.1988 | |||
15 | Daniel Ujazdowski (ab 28.01.2014) (bis 30.06.2014) | 24.06.1991 | |||
19 | Majuran Kesavan (bis 30.06.2014) | 29.04.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2013 16:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |