Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Claus Reitmaier (bis 30.06.2014) | 17.03.1964 | ||||
Trainer | |||||
André Breitenreiter (bis 30.06.2015) | 02.10.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Asif Saric (bis 30.06.2014) | 15.01.1965 | ||||
Volkan Bulut (bis 30.06.2014) | 15.03.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lukas Kruse (bis 30.06.2017) | 09.07.1983 | |||
19 | Nico Burchert (bis 30.06.2015) | 24.06.1987 | |||
33 | Daniel Lück (bis 30.06.2015) | 18.05.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Uwe Hünemeier (bis 11.08.2015) | 09.01.1986 | |||
3 | Fabian Scheffer (bis 27.01.2014) | 01.02.1993 | |||
5 | Patrick Ziegler (bis 30.06.2015) | 09.02.1990 | |||
7 | Jens Wemmer (bis 30.06.2015) | 31.10.1985 | |||
13 | Christian Strohdiek (bis 30.06.2015) | 22.01.1988 | |||
14 | Thomas Bertels (bis 30.06.2018) | 05.11.1986 | |||
22 | Michael Heinloth (ab 11.07.2013) (bis 30.06.2016) | 09.02.1992 | |||
22 | Tobias Feisthammel (bis 10.07.2013) | 22.02.1988 | |||
23 | Markus Palionis (bis 30.06.2014) | 12.05.1987 | |||
25 | Martin Amedick (bis 30.06.2014) | 06.09.1982 | |||
26 | Florian Hartherz (ab 02.09.2013) (bis 30.06.2016) | 29.05.1993 | |||
28 | Tim Welker (bis 30.06.2015) | 08.09.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Diego Demme (bis 06.01.2014) | 21.11.1991 | |||
6 | Marvin Bakalorz (ab 07.01.2014) (bis 30.06.2016) | 13.09.1989 | |||
6 | Manuel Zeitz (bis 31.12.2013) | 01.08.1990 | |||
8 | Mario Vrančić (bis 30.06.2015) | 23.05.1989 | |||
17 | Alban Meha (bis 30.06.2015) | 26.04.1986 | |||
18 | Markus Krösche (bis 30.06.2014) | 17.09.1980 | |||
20 | Marc Vucinovic (bis 30.06.2016) | 19.09.1988 | |||
21 | Daniel Brückner (bis 26.01.2016) | 14.02.1981 | |||
26 | Massimo Ornatelli (bis 25.07.2013) | 17.01.1986 | |||
27 | Mirnes Pepić (bis 30.06.2014) | 19.12.1995 | |||
29 | Sebastian Schonlau (bis 30.06.2014) | 05.08.1994 | |||
30 | Süleyman Koç (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2016) | 09.06.1989 | |||
Sturm | |||||
9 | Rick ten Voorde (bis 14.07.2014) | 20.06.1991 | |||
10 | Mahir Sağlık (bis 30.06.2016) | 18.01.1983 | |||
11 | Saliou Sané (bis 12.07.2014) | 19.07.1992 | |||
15 | Elias Kachunga (bis 30.06.2015) | 22.04.1992 | |||
16 | Johannes Wurtz (ab 02.09.2013) (bis 30.06.2014) | 19.06.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 05.08.2013 18:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.09.2013 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |