Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Theo Schneider (bis 08.04.2014) | 23.08.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Hölscher | 12.06.1991 | |||
21 | Alexander Hahnemann (bis 30.06.2015) | 06.06.1992 | |||
31 | Mario Grevelhörster (bis 30.06.2016) | 04.07.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Cihad Küçükyağcı (bis 30.06.2015) | 24.05.1993 | |||
3 | Sebastian Sumelka (bis 30.06.2015) | 20.04.1989 | |||
4 | David Czyszczon (bis 30.06.2014) | 04.09.1981 | |||
5 | Jeffery Volkmer (bis 30.06.2018) | 22.07.1991 | |||
11 | Mariusz Rogowski (bis 30.06.2018) | 08.11.1979 | |||
15 | Franck Njambe (bis 30.06.2014) | 24.10.1987 | |||
20 | Mitja Schierbaum (bis 30.06.2015) | 17.05.1994 | |||
25 | Julian Stiens (bis 30.06.2016) | 18.04.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Carsten Strickmann (bis 30.06.2018) | 09.11.1983 | |||
8 | Kamil Bednarski (bis 30.06.2016) | 11.10.1985 | |||
10 | Kaoa Aosman (bis 30.06.2014) | 10.02.1994 | |||
14 | Mats Brune | 28.04.2005 | |||
14 | Saban Kaptan (bis 30.06.2015) | 10.04.1993 | |||
17 | Stefan Langemann (bis 30.06.2014) | 11.07.1990 | |||
22 | Tim Knetsch (bis 30.06.2014) | 11.11.1992 | |||
23 | Oliver Zech (bis 30.06.2015) | 31.01.1987 | |||
30 | Massih Wassey (ab 29.08.2013) (bis 30.06.2014) | 18.06.1988 | |||
Sturm | |||||
7 | Sandro Jurado Garcia (bis 30.06.2014) | 27.12.1992 | |||
9 | Dominik Jansen (bis 30.06.2014) | 30.01.1982 | |||
12 | Nick Brisevac (bis 30.06.2014) | 13.01.1993 | |||
18 | Marwin Studtrucker (bis 30.06.2014) | 29.04.1990 | |||
24 | Soner Dayangan (bis 30.06.2014) | 17.01.1979 | |||
33 | Wojciech Pollok (bis 30.06.2015) | 25.06.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2013 16:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.09.2013 19:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |