Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Markus Kurth (bis 30.06.2014) | 30.07.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Salah El Halimi (bis 30.06.2014) | 02.09.1976 | ||||
Richard Erhardt (bis 30.06.2014) | 19.08.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tobias Bergen (bis 30.06.2014) | 03.06.1991 | |||
22 | Björn Nowicki (bis 30.06.2014) | 09.01.1992 | |||
23 | Maximilian Schnabel (bis 30.06.2014) | 25.05.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Martin Eckert (bis 30.06.2014) | 17.12.1994 | |||
3 | Sebastian Michalsky (bis 30.06.2014) | 25.11.1983 | |||
4 | Christian Beckers (bis 30.06.2014) | 22.07.1985 | |||
6 | Deniz Dogan (bis 30.06.2014) | 17.02.1985 | |||
26 | Marcel Löber (bis 30.06.2014) | 02.07.1988 | |||
30 | Dean Hering (bis 30.06.2014) | 22.04.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Fabian Nowak (bis 30.06.2014) | 17.06.1988 | ||||
Kosta Knezevic (bis 30.06.2014) | 26.02.1975 | ||||
Daniel Babic (bis 30.06.2014) | 29.10.1981 | ||||
5 | Marcus Bryks (bis 30.06.2014) | 18.08.1985 | |||
7 | Marcel Bergkemper (bis 30.06.2014) | 17.11.1991 | |||
8 | Erkan Ari (bis 30.06.2014) | 14.06.1987 | |||
10 | Sebastian Schweers (bis 30.06.2014) | 17.04.1987 | |||
13 | Uwe Brüggemann (bis 30.06.2014) | 28.08.1983 | |||
14 | Mario Stoffels (bis 30.06.2014) | 24.09.1994 | |||
16 | Nils Esslinger (bis 30.06.2014) | 11.05.1990 | |||
20 | Daniel Claus (bis 30.06.2014) | 24.03.1992 | |||
21 | Yannick Krohn (bis 30.06.2014) | 05.01.1994 | |||
25 | Louis Klotz (bis 30.06.2014) | 09.10.1990 | |||
28 | Hayrettin Maslar (bis 30.06.2014) | 09.06.1981 | |||
Sturm | |||||
9 | Michael Rentmeister (bis 30.06.2014) | 03.01.1983 | |||
11 | Necati Ergül (bis 30.06.2014) | 09.04.1985 | |||
15 | Maximilian Steinebach (bis 30.06.2014) | 24.09.1994 | |||
17 | Ali Daour (bis 30.06.2014) | 07.03.1991 | |||
18 | Wiren Bhaskar (bis 30.06.2014) | 11.12.1993 | |||
19 | Ivan Pusic (bis 30.06.2014) | 03.03.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |