Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Farke (bis 30.06.2014) | 30.10.1976 | ||||
Torwart | |||||
1 | Damian Liesemann (bis 30.06.2014) | 05.07.1989 | |||
12 | Christopher Sander (bis 30.06.2014) | 06.09.1986 | |||
14 | Björn Bussmann (ab 30.01.2014) (bis 30.06.2014) | 18.03.1991 | |||
15 | Frederic Westergerling (bis 30.06.2014) | 24.05.1994 | |||
Abwehr | |||||
3 | Edmund Riemer (bis 31.12.2013) | 21.01.1985 | |||
4 | Sven Dyballa (bis 30.06.2014) | 10.05.1986 | |||
5 | Julian Stöckner (bis 30.06.2014) | 16.03.1989 | |||
6 | Admir Terzić (ab 13.01.2014) (bis 30.06.2014) | 19.09.1992 | |||
7 | Fabian Lübbers (bis 30.06.2014) | 27.10.1991 | |||
13 | Benjamin Pahlke (bis 30.06.2014) | 16.06.1987 | |||
21 | Benjamin Kolodzig (bis 30.06.2015) | 13.03.1991 | |||
22 | Daniel Barton (bis 30.06.2014) | 11.08.1987 | |||
31 | Nils Köhler (bis 30.06.2014) | 25.07.1993 | |||
35 | Michael Wiese (bis 30.06.2014) | 15.08.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Christian Rasche (ab 27.08.2013) (bis 31.12.2013) | 18.10.1992 | ||||
6 | Lasse Fischer-Riepe (bis 12.01.2014) | 27.06.1985 | |||
8 | Marc Polder (bis 30.06.2014) | 06.01.1985 | |||
11 | Serdar Erdoğmuş (bis 30.06.2014) | 25.11.1986 | |||
19 | Stefan Parensen (bis 30.06.2014) | 26.02.1989 | |||
20 | René Wessels (bis 30.06.2014) | 07.09.1985 | |||
23 | Moritz Fritz (bis 30.06.2014) | 15.07.1993 | |||
25 | Moritz Kickermann (bis 30.06.2014) | 23.01.1990 | |||
26 | Christopher John (bis 30.06.2014) | 21.07.1988 | |||
28 | Olcay Turhan (ab 21.01.2014) (bis 30.06.2014) | 30.01.1988 | |||
30 | Ardian Jevric (bis 30.06.2014) | 07.07.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Björn Traufetter (bis 30.06.2015) | 02.07.1985 | |||
10 | Viktor Maier (bis 30.06.2014) | 26.08.1989 | |||
14 | Lukas Althoff (bis 31.12.2013) | 25.06.1992 | |||
18 | Lars Schröder (bis 30.06.2014) | 11.08.1989 | |||
29 | Sven Krause (bis 30.06.2014) | 19.01.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 15:30 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |