Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Steffen Geisendorf (bis 30.06.2014) | 12.03.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Danny Lewandrowski (bis 30.06.2014) | 29.09.1993 | |||
22 | Brian Gheorghiu (bis 30.06.2014) | 19.06.1993 | |||
28 | Chris Feuerstein (bis 30.06.2014) | 09.04.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Steven Dietzsch (bis 30.06.2014) | 20.01.1993 | |||
3 | Markus Güttich (bis 30.06.2014) | 25.10.1988 | |||
4 | Paul Schletzke (bis 30.06.2014) | 02.10.1986 | |||
13 | Dimo Raffel (bis 30.06.2014) | 25.10.1990 | |||
14 | Florian Schmolke (bis 30.06.2014) | 22.06.1988 | |||
19 | Johannes Carl (bis 30.06.2014) | 01.01.1992 | |||
20 | Robin Menzel (bis 30.06.2014) | 29.10.1989 | |||
21 | Benjamin Fonfara (bis 30.06.2014) | 19.06.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Robert Häring (bis 30.06.2014) | 01.01.1990 | |||
7 | Markus Skara (bis 30.06.2014) | 22.02.1988 | |||
8 | Robert Bismark (bis 30.06.2014) | 20.08.1993 | |||
15 | Marcel Hummel (bis 30.06.2014) | 11.09.1991 | |||
18 | Christian Kretzer (bis 30.06.2014) | 27.08.1992 | |||
23 | Mathias Walzog (bis 30.06.2014) | 05.06.1996 | |||
24 | Bogdan Tschurtschun (bis 30.06.2014) | 09.06.1994 | |||
25 | Andreas Lelle (bis 30.06.2014) | 06.02.1993 | |||
26 | Lukas Kreilkamp (bis 30.06.2014) | 28.11.1992 | |||
Sturm | |||||
5 | Danny Reuther (bis 30.06.2014) | 22.06.1988 | |||
9 | Konrad Bosse (bis 30.06.2014) | 19.10.1991 | |||
10 | Maximilian Enkelmann (bis 30.06.2014) | 09.01.1991 | |||
11 | Maximilian Klose (bis 30.06.2014) | 08.04.1993 | |||
12 | Benjamin Bahner (bis 30.06.2014) | 08.01.1992 | |||
16 | Tino Kohlmann (bis 30.06.2014) | 24.04.1989 | |||
17 | Markus Hacker (bis 30.06.2014) | 16.01.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2013 16:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |