Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Zsolt Petry (bis 30.06.2014) | 23.09.1966 | ||||
Trainer | |||||
Markus Gisdol (bis 26.10.2015) | 17.08.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Kaspari (bis 30.06.2015) | 03.11.1970 | ||||
Otmar Rösch (bis 30.06.2014) | 26.08.1961 | ||||
Frank Fröhling (bis 30.06.2014) | 15.02.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tim Wiese (bis 21.01.2014) | 17.12.1981 | |||
13 | Jens Grahl (bis 30.06.2016) | 22.09.1988 | |||
26 | Tim Paterok (bis 30.06.2014) | 05.08.1992 | |||
28 | Alexander Stolz (ab 21.08.2013) (bis 30.06.2014) | 13.10.1983 | |||
30 | Koen Casteels (bis 20.01.2015) | 25.06.1992 | |||
Abwehr | |||||
Luis Advíncula (ab 04.01.2014) (bis 05.01.2014) | 02.03.1990 | ||||
2 | Andreas Beck (bis 30.06.2015) | 13.03.1987 | |||
3 | Matthias Jaissle (bis 13.02.2014) | 05.04.1988 | |||
4 | Stefan Thesker (bis 30.06.2014) | 11.04.1991 | |||
15 | Matthieu Delpierre (bis 30.01.2014) | 26.04.1981 | |||
16 | Fabian Johnson (bis 30.06.2014) | 11.12.1987 | |||
19 | David Abraham (bis 30.06.2015) | 16.07.1986 | |||
21 | Kevin Akpoguma (bis 30.06.2015) | 19.04.1995 | |||
24 | Patrick Schorr (bis 30.06.2014) | 13.10.1994 | |||
25 | Niklas Süle (bis 30.06.2017) | 03.09.1995 | |||
28 | Edson Braafheid (bis 30.06.2014) | 08.04.1983 | |||
29 | Jannik Vestergaard (bis 27.01.2015) | 03.08.1992 | |||
33 | Robin Szarka (bis 30.06.2014) | 17.09.1991 | |||
36 | Jeremy Toljan (bis 30.06.2014) | 08.08.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Júnior Ponce (bis 30.06.2014) | 16.02.1994 | ||||
Andreas Ludwig (bis 30.06.2014) | 11.09.1990 | ||||
6 | Sebastian Rudy (bis 30.06.2017) | 28.02.1990 | |||
7 | Boris Vukčević (bis 30.06.2014) | 16.03.1990 | |||
8 | Eugen Polanski (bis 30.06.2018) | 17.03.1986 | |||
8 | Filip Malbašić (bis 13.08.2014) | 18.11.1992 | |||
10 | Roberto Firmino (bis 30.06.2015) | 02.10.1991 | |||
11 | Jiloan Hamad (ab 01.01.2014) (bis 30.01.2015) | 06.11.1990 | |||
12 | Tobias Strobl (bis 30.06.2016) | 12.05.1990 | |||
14 | Tarik Elyounoussi (bis 30.06.2016) | 23.02.1988 | |||
20 | Ahmed Sassi (bis 30.06.2014) | 24.09.1993 | |||
22 | Bruno Nazário (ab 22.08.2013) (bis 27.08.2014) | 09.02.1995 | |||
23 | Sejad Salihović (bis 30.06.2015) | 08.10.1984 | |||
25 | Luis Advíncula (bis 09.07.2013) | 02.03.1990 | |||
32 | Vincenzo Grifo (bis 08.01.2014) | 07.04.1993 | |||
39 | Andreas Ludwig (bis 28.01.2014) | 11.09.1990 | |||
40 | Joseph-Claude Gyau (bis 30.06.2014) | 16.09.1992 | |||
41 | Afriyie Acquah (bis 25.07.2013) | 05.01.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Sven Schipplock (bis 24.07.2015) | 08.11.1988 | |||
10 | Igor de Camargo (bis 08.07.2013) | 12.05.1983 | |||
11 | Eren Derdiyok (bis 29.08.2013) | 12.06.1988 | |||
27 | Anthony Modeste (bis 30.06.2015) | 14.04.1988 | |||
31 | Kevin Volland (bis 30.06.2016) | 30.07.1992 | |||
34 | Kenan Karaman (bis 30.06.2014) | 05.03.1994 | |||
38 | Kai Herdling (bis 30.06.2016) | 27.06.1984 | |||
verliehen | |||||
Michael Gregoritsch (bis 30.06.2015) | 18.04.1994 | ||||
Sandro Wieser (ab 01.03.2014) (bis 30.06.2015) | 03.02.1993 | ||||
Afriyie Acquah (ab 26.07.2013) (bis 30.06.2015) | 05.01.1992 | ||||
Luis Advíncula (ab 04.01.2014) (bis 30.06.2015) | 02.03.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 15:30 Uhr |
0 : 9 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.09.2013 20:30 Uhr |
3 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.12.2013 20:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.02.2014 19:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |