Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Martin (bis 30.06.2014) | 21.12.1968 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Siegmund (ab 20.12.2013) (bis 30.06.2015) | 16.11.1964 | ||||
Dirk Teschke (bis 28.11.2013) | 28.04.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Holz (bis 28.11.2013) | 20.10.1974 | ||||
Torwart | |||||
Mateusz Trochanowski (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2014) | 13.04.1992 | ||||
1 | Dominik Süßmeier (bis 30.06.2018) | 22.02.1986 | |||
1 | Robert Mayer (bis 30.06.2014) | 14.11.1980 | |||
24 | Thomas Süßmaier (bis 31.12.2013) | 20.02.1990 | |||
Abwehr | |||||
Vincenzo Potenza (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2014) | 14.12.1987 | ||||
Levent-Pierre Novy (ab 30.01.2014) (bis 30.06.2014) | 24.11.1985 | ||||
3 | Markus Wallner (bis 30.06.2017) | 08.08.1988 | |||
5 | Georg Lenz (bis 30.06.2021) | 14.08.1991 | |||
5 | Michael Kokocinski (bis 30.06.2014) | 07.02.1985 | |||
16 | Eugen Martin (bis 30.06.2014) | 28.06.1988 | |||
17 | Robert Köhler (bis 30.06.2021) | 18.01.1993 | |||
17 | Matthias Haas (bis 30.06.2014) | 17.04.1990 | |||
20 | Michael Pointvogel (bis 30.06.2014) | 04.10.1983 | |||
25 | Niki Wiedmann (bis 30.06.2014) | 06.05.1989 | |||
32 | Christoph Wallner (bis 30.06.2014) | 22.02.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Marinus Weber (bis 30.06.2014) | |||||
Deniz Sari (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2014) | 29.07.1985 | ||||
Jan Penic (ab 31.01.2014) (bis 30.06.2014) | 31.12.1991 | ||||
Moustapha Salifou (ab 08.03.2014) (bis 30.06.2014) | 01.06.1983 | ||||
6 | Martin Stadler (bis 30.06.2014) | 13.12.1994 | |||
8 | Philipp Maier (bis 24.01.2014) | 14.06.1994 | |||
9 | Frederik Schramme (bis 30.06.2014) | 24.04.1989 | |||
10 | Benjamin Birner (bis 22.01.2014) | 04.01.1991 | |||
12 | Markus Einsiedler (bis 30.06.2014) | 27.01.1989 | |||
15 | Charly Kunze (bis 30.06.2014) | 15.04.1994 | |||
19 | Markus Achatz (bis 30.06.2014) | 03.03.1994 | |||
22 | Christoph Herberth (bis 24.01.2014) | 09.07.1990 | |||
31 | Florian Heller (ab 18.09.2013) (bis 30.01.2014) | 10.03.1982 | |||
Sturm | |||||
Besart Murtezi (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 19.09.1995 | ||||
7 | Luan Barros (bis 30.06.2014) | 25.01.1993 | |||
11 | Danijel Majdancevic (bis 30.06.2014) | 26.12.1988 | |||
13 | Thomas Masberg (bis 30.06.2014) | 31.08.1980 | |||
21 | Martin Huber (bis 30.06.2014) | 13.12.1987 | |||
29 | Mario Staudigl (bis 30.01.2014) | 20.04.1991 | |||
33 | Johannes Zintl (bis 30.06.2014) | 30.01.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 18:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |