Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.2015) | 18.02.1959 | ||||
Trainer | |||||
Kosta Runjaic (bis 23.09.2015) | 04.06.1971 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ilija Gruev (bis 30.06.2015) | 30.10.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tobias Sippel (bis 30.06.2015) | 22.03.1988 | |||
22 | Julian Pollersbeck (bis 30.06.2017) | 16.08.1994 | |||
32 | Marius Müller (bis 30.06.2015) | 12.07.1993 | |||
35 | Raphael Sallinger (bis 30.06.2015) | 08.12.1995 | |||
Abwehr | |||||
Leon Jessen (ab 29.06.2015) (bis 30.06.2015) | 11.06.1986 | ||||
- | Enis Hajri (bis 26.08.2014) | 06.03.1983 | |||
3 | Tim Heubach (ab 15.07.2014) (bis 30.06.2017) | 12.05.1988 | |||
4 | Willi Orban (bis 30.06.2015) | 03.11.1992 | |||
7 | Michael Schulze (bis 31.08.2016) | 13.01.1989 | |||
13 | Florian Riedel (bis 30.06.2015) | 09.04.1990 | |||
15 | Marc Torrejón (bis 26.08.2014) | 18.02.1986 | |||
17 | André Fomitschow (bis 30.06.2016) | 07.09.1990 | |||
31 | Chris Löwe (bis 30.06.2016) | 16.04.1989 | |||
33 | Dominique Heintz (bis 30.06.2015) | 15.08.1993 | |||
38 | Michael Schindele (bis 30.06.2016) | 27.01.1994 | |||
39 | Jean Zimmer (bis 30.06.2016) | 06.12.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Markus Karl (bis 30.06.2016) | 14.02.1986 | ||||
5 | Kerem Demirbay (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 03.07.1993 | |||
6 | Alexander Ring (bis 30.06.2017) | 09.04.1991 | |||
11 | Ruben Jenssen (bis 30.06.2016) | 04.05.1988 | |||
18 | Erik Thommy (ab 11.01.2015) (bis 31.01.2016) | 20.08.1994 | |||
19 | Marcel Gaus (bis 30.06.2017) | 02.08.1989 | |||
20 | Kevin Stöger (bis 30.06.2015) | 27.08.1993 | |||
23 | Mateusz Klich (ab 09.01.2015) (bis 26.08.2016) | 13.06.1990 | |||
26 | Steven Zellner (bis 01.02.2015) | 14.03.1991 | |||
28 | Amin Younes (ab 22.08.2014) (bis 30.06.2015) | 06.08.1993 | |||
28 | Kostas Fortounis (bis 20.07.2014) | 16.10.1992 | |||
30 | Christopher Drazan (bis 26.08.2014) | 02.10.1990 | |||
36 | Manfred Osei Kwadwo (bis 04.08.2016) | 30.05.1995 | |||
Sturm | |||||
8 | Stefan Mugoša (ab 03.07.2014) (bis 26.01.2015) | 26.02.1992 | |||
9 | Simon Zoller (ab 31.01.2015) (bis 30.06.2015) | 26.06.1991 | |||
9 | Srđan Lakić (bis 29.01.2015) | 02.10.1983 | |||
10 | Philipp Hofmann (bis 30.06.2015) | 30.03.1993 | |||
14 | Sebastian Jacob (bis 30.06.2017) | 26.06.1993 | |||
16 | Karim Matmour (bis 30.06.2015) | 25.06.1985 | |||
25 | Olivier Occéan (bis 09.11.2014) | 23.10.1981 | |||
35 | Jan-Lucas Dorow (bis 30.01.2015) | 26.04.1993 | |||
verliehen | |||||
Leon Jessen (bis 30.06.2015) | 11.06.1986 | ||||
Ariel Borysiuk (bis 30.06.2015) | 29.07.1991 | ||||
Jan-Lucas Dorow (ab 30.01.2015) (bis 30.06.2015) | 26.04.1993 | ||||
Christopher Drazan (ab 27.08.2014) (bis 30.06.2015) | 02.10.1990 | ||||
Stefan Mugoša (ab 27.01.2015) (bis 30.06.2015) | 26.02.1992 | ||||
Enis Hajri (ab 27.08.2014) (bis 30.06.2015) | 06.03.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 18:00 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2014 20:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.03.2015 19:00 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |