Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Stöger (bis 03.12.2017) | 11.04.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Manfred Schmid (bis 30.06.2016) | 20.02.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Timo Horn (bis 30.06.2023) | 12.05.1993 | |||
18 | Thomas Kessler (bis 30.06.2020) | 20.01.1986 | |||
34 | Marcel Schuhen (bis 20.01.2015) | 13.01.1993 | |||
37 | Daniel Mesenhöler (bis 30.06.2016) | 24.07.1995 | |||
Abwehr | |||||
Bruno Nascimento (ab 29.06.2015) (bis 30.06.2015) | 30.05.1991 | ||||
2 | Mišo Brečko (bis 30.07.2015) | 01.05.1984 | |||
3 | Tomáš Kalas (bis 04.01.2015) | 15.05.1993 | |||
4 | Román Golobart (bis 02.02.2015) | 21.03.1992 | |||
5 | Dominic Maroh (bis 30.06.2018) | 04.03.1987 | |||
15 | Mërgim Mavraj (bis 31.12.2016) | 09.06.1986 | |||
16 | Paweł Olkowski (bis 30.06.2018) | 13.02.1990 | |||
28 | Kevin Wimmer (bis 30.06.2015) | 15.11.1992 | |||
30 | Bruno Nascimento (bis 12.08.2014) | 30.05.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Kevin Vogt (bis 30.06.2016) | 23.09.1991 | |||
7 | Marcel Risse (bis 18.08.2020) | 17.12.1989 | |||
8 | Adam Matuszczyk (bis 30.06.2015) | 14.02.1989 | |||
14 | Jonas Hector (bis 30.06.2023) | 27.05.1990 | |||
17 | Sławomir Peszko (bis 31.08.2015) | 19.02.1985 | |||
21 | Sascha Bigalke (bis 17.08.2014) | 08.01.1990 | |||
22 | Daniel Halfar (bis 30.06.2015) | 07.01.1988 | |||
25 | Kazuki Nagasawa (bis 31.12.2015) | 16.12.1991 | |||
29 | Dušan Švento (bis 30.06.2016) | 01.08.1985 | |||
31 | Yannick Gerhardt (bis 30.06.2016) | 13.03.1994 | |||
33 | Matthias Lehmann (bis 30.06.2019) | 28.05.1983 | |||
Sturm | |||||
Maurice Exslager (ab 29.06.2015) (bis 30.06.2015) | 12.02.1991 | ||||
9 | Anthony Ujah (bis 30.06.2015) | 14.10.1990 | |||
10 | Patrick Helmes (bis 30.06.2015) | 01.03.1984 | |||
11 | Thomas Bröker (bis 30.06.2015) | 22.01.1985 | |||
13 | Yuya Osako (bis 30.06.2018) | 18.05.1990 | |||
15 | Maximilian Thiel (bis 26.08.2014) | 03.02.1993 | |||
20 | Deyverson (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2015) | 08.05.1991 | |||
23 | Simon Zoller (bis 30.01.2015) | 26.06.1991 | |||
26 | Bård Finne (bis 15.01.2016) | 13.02.1995 | |||
32 | Lucas Cueto (ab 12.04.2015) (bis 30.06.2015) | 24.03.1996 | |||
verliehen | |||||
Bruno Nascimento (ab 13.08.2014) (bis 30.06.2015) | 30.05.1991 | ||||
Maximilian Thiel (ab 27.08.2014) (bis 30.06.2015) | 03.02.1993 | ||||
Román Golobart (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2015) | 21.03.1992 | ||||
Maurice Exslager (bis 30.06.2015) | 12.02.1991 | ||||
Simon Zoller (ab 31.01.2015) (bis 30.06.2015) | 26.06.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 15:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2014 20:30 Uhr |
1 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.03.2015 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |