Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Alexander Walter (bis 30.06.2015) | 18.08.1988 | |||
Abwehr | |||||
3 | Denny Meincke (bis 30.06.2015) | 30.03.1991 | |||
5 | Clemens Hantke (bis 30.06.2015) | 12.08.1992 | |||
8 | Kevin Riechert (bis 30.06.2015) | 23.06.1989 | |||
13 | Patrick Mayer (bis 30.06.2015) | 22.05.1994 | |||
22 | Tom Buschke (bis 30.06.2015) | 29.02.1988 | |||
24 | Guido Träger (bis 30.06.2015) | 07.11.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Victory Kambuyi (bis 30.06.2015) | 03.02.1993 | |||
4 | Florian Engelbrecht (bis 30.06.2015) | 05.08.1991 | |||
6 | Maciej Melerski (bis 30.06.2015) | 13.12.1990 | |||
7 | Daniel Nawotke (bis 30.06.2015) | 02.10.1989 | |||
9 | Tomasz Parzy (bis 30.06.2015) | 17.12.1979 | |||
15 | Toni Schmidt (bis 30.06.2015) | 20.02.1990 | |||
16 | Dominik Czech (bis 30.06.2015) | 26.01.1992 | |||
17 | Dennis Kühl (bis 30.06.2015) | 07.04.1992 | |||
18 | Christoph Fischer (bis 30.06.2015) | 18.07.1986 | |||
21 | Adrian Wisniewksi (bis 30.06.2015) | 11.05.1994 | |||
23 | Michael Freyer (bis 30.06.2015) | 11.07.1987 | |||
Sturm | |||||
11 | Patrick Pretzer (bis 30.06.2015) | 31.07.1995 | |||
12 | Eric Mpoy (bis 30.06.2015) | 06.05.1988 | |||
20 | Oliver Krüger (bis 30.06.2015) | 25.01.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 17.08.2014 16:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |