Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karsten Heine (bis 02.03.2016) | 06.04.1955 | ||||
Torsten Bittermann (ab 13.12.2014) (bis 21.12.2014) | 03.02.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Pentke (bis 30.06.2015) | 01.05.1985 | |||
25 | Maximilian Reule (bis 30.06.2015) | 01.02.1994 | |||
25 | Stefan Riederer (bis 28.08.2014) | 26.12.1985 | |||
30 | Felix Junghan (bis 30.01.2015) | 04.09.1993 | |||
33 | Dominik Reissig (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 25.08.1996 | |||
Abwehr | |||||
3 | Nils Röseler (bis 30.06.2016) | 10.02.1992 | |||
4 | Kevin Conrad (bis 28.06.2017) | 10.08.1990 | |||
5 | Marc Endres (bis 30.06.2018) | 22.02.1991 | |||
17 | Dan-Patrick Poggenberg (bis 30.06.2015) | 28.03.1992 | |||
20 | Fabian Stenzel (bis 30.06.2017) | 07.10.1986 | |||
21 | Marcel Hofrath (bis 24.01.2015) | 22.03.1993 | |||
23 | Stefano Cincotta (bis 30.06.2017) | 28.02.1991 | |||
26 | Nicolai Lorenzoni (ab 16.01.2015) (bis 31.07.2015) | 01.05.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Marc Lais (bis 11.08.2015) | 04.02.1991 | |||
7 | Ronny Garbuschewski (bis 02.01.2015) | 23.02.1986 | |||
8 | Kolja Pusch (bis 28.01.2015) | 12.02.1993 | |||
13 | Tim Danneberg (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2017) | 23.04.1986 | |||
14 | Marco Kehl-Gómez (bis 30.06.2015) | 01.05.1992 | |||
19 | Philip Türpitz (bis 30.06.2017) | 23.08.1991 | |||
22 | Marc Hensel (bis 30.06.2015) | 17.04.1986 | |||
24 | Florian Hansch (bis 30.06.2015) | 22.08.1995 | |||
27 | Christian Mauersberger (bis 30.06.2015) | 20.04.1995 | |||
28 | Timo Cecen (ab 28.01.2015) (bis 01.02.2016) | 17.05.1994 | |||
29 | Karol Karlík (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2016) | 29.06.1986 | |||
31 | Tom Scheffel (bis 30.06.2018) | 20.09.1994 | |||
37 | Tim Hölscher (bis 31.12.2014) | 21.02.1995 | |||
Sturm | |||||
9 | Anton Fink (bis 30.06.2017) | 31.07.1987 | |||
10 | Markus Ziereis (bis 30.06.2015) | 26.08.1992 | |||
11 | Reagy Ofosu (bis 21.01.2016) | 10.09.1991 | |||
15 | Frank Löning (ab 20.01.2015) (bis 27.01.2016) | 28.08.1981 | |||
18 | Sebastian Glasner (bis 30.06.2015) | 06.05.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 15.08.2014 19:00 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2014 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |