Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Németh (ab 17.02.2015) (bis 30.06.2015) | 14.09.1972 | ||||
Stefan Böger (bis 16.02.2015) | 01.06.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Scholz (bis 30.06.2015) | 17.05.1988 | |||
13 | Benjamin Kirsten (bis 30.06.2015) | 02.06.1987 | |||
24 | Patrick Wiegers (ab 05.09.2014) (bis 30.06.2022) | 19.04.1990 | |||
33 | Marek Große (bis 07.01.2015) | 11.04.1994 | |||
Abwehr | |||||
4 | Dennis Erdmann (bis 30.06.2015) | 22.11.1990 | |||
5 | Michael Hefele (bis 30.06.2016) | 01.09.1990 | |||
5 | Romain Brégerie (bis 04.07.2014) | 09.08.1986 | |||
7 | Niklas Kreuzer (bis 30.06.2020) | 20.02.1993 | |||
8 | Nils Teixeira (bis 30.06.2017) | 10.07.1990 | |||
14 | Alban Sabah (bis 30.06.2015) | 22.06.1992 | |||
17 | Tobias Heppner (bis 30.06.2015) | 02.02.1994 | |||
18 | Jannik Müller (bis 30.06.2020) | 18.01.1994 | |||
22 | Sinan Tekerci (bis 30.06.2015) | 22.09.1993 | |||
23 | David Vržogic (bis 30.06.2015) | 10.08.1989 | |||
29 | Robin Fluß (bis 30.06.2017) | 07.05.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Marco Hartmann (bis 30.06.2021) | 25.02.1988 | |||
10 | Marvin Stefaniak (bis 30.06.2017) | 03.02.1995 | |||
10 | Luca Dürholtz (bis 30.06.2016) | 18.08.1993 | |||
11 | Justin Eilers (bis 30.06.2016) | 13.06.1988 | |||
11 | Anthony Losilla (bis 16.07.2014) | 10.03.1986 | |||
16 | Jim-Patrick Müller (ab 23.01.2015) (bis 30.06.2016) | 04.08.1989 | |||
20 | Dominic Baumann (bis 30.06.2015) | 24.04.1995 | |||
21 | Quirin Moll (bis 30.06.2016) | 21.01.1991 | |||
25 | Robert Koch (bis 20.07.2014) | 26.02.1986 | |||
32 | Franz Pfanne (bis 30.06.2015) | 10.12.1994 | |||
33 | Robert Andrich (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2015) | 22.09.1994 | |||
38 | Tobias Müller (bis 30.06.2015) | 31.05.1993 | |||
40 | Cristian Fiél (bis 30.06.2015) | 12.03.1980 | |||
Sturm | |||||
9 | Sylvano Comvalius (bis 30.06.2015) | 10.08.1987 | |||
10 | Mickaël Poté (bis 05.07.2014) | 24.09.1984 | |||
19 | Mathias Fetsch (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 30.09.1988 | |||
22 | Zlatko Dedič (bis 18.08.2014) | 05.10.1984 | |||
30 | Furghill Zeldenrust (ab 31.07.2014) (bis 30.06.2015) | 21.07.1989 | |||
31 | Paul Milde (bis 30.06.2015) | 25.01.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 18.08.2014 20:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2014 20:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.03.2015 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |