Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Rubeck (bis 21.09.2016) | 28.12.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Chris Keilmann (bis 30.06.2017) | 02.04.1992 | |||
22 | Jérôme Reisacher (ab 25.07.2014) (bis 30.06.2015) | 14.09.1991 | |||
26 | Dominik Thömmes (bis 30.06.2016) | 12.07.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Torge Hollmann (bis 30.06.2016) | 28.01.1982 | |||
5 | Christoph Buchner (bis 30.06.2016) | 23.07.1989 | |||
13 | Stefan Thelen (bis 30.06.2015) | 09.03.1992 | |||
15 | Carsten Cordier (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 16.01.1993 | |||
15 | Fabian Zittlau (bis 08.01.2015) | 22.06.1990 | |||
17 | Matti Fiedler (bis 30.06.2015) | 27.12.1995 | |||
18 | Gianluca Bohr (bis 30.06.2015) | 28.02.1995 | |||
20 | Michael Dingels (bis 30.06.2017) | 04.01.1986 | |||
23 | Till Hermandung (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 10.10.1997 | |||
23 | Boris Becker (bis 26.01.2015) | 09.02.1991 | |||
27 | Jannik Stevens (ab 20.01.2015) (bis 30.06.2015) | 21.07.1992 | |||
30 | Robin Koch (bis 30.06.2015) | 17.07.1996 | |||
33 | Uğur Dündar (bis 30.06.2015) | 01.11.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Holger Lemke (bis 30.06.2017) | 22.07.1987 | |||
6 | Christopher Spang (bis 30.06.2016) | 29.01.1993 | |||
7 | Ajdin Zerić (bis 30.06.2015) | 12.04.1988 | |||
8 | Christoph Anton (bis 30.06.2018) | 05.08.1991 | |||
10 | Erich Sautner (bis 30.01.2015) | 06.11.1991 | |||
16 | Sebastian Schmitt (bis 30.06.2015) | 24.02.1995 | |||
19 | Robin Garnier (bis 30.06.2017) | 13.05.1994 | |||
31 | Milorad Peković (ab 11.07.2014) (bis 30.06.2015) | 05.08.1977 | |||
78 | Bruno Gomis (ab 13.01.2015) (bis 30.06.2015) | 20.08.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Denis Pozder (bis 31.12.2014) | 11.12.1989 | |||
11 | Lukas Püttmann (ab 15.07.2014) (bis 21.01.2015) | 26.01.1992 | |||
14 | Luca Sasso-Sant (bis 30.06.2015) | 10.07.1997 | |||
21 | Kevin Arbeck (bis 31.12.2014) | 17.06.1993 | |||
28 | Romas Dressler (ab 15.01.2015) (bis 30.06.2015) | 16.10.1987 | |||
32 | Rudy Carlier (bis 30.06.2015) | 19.01.1986 | |||
44 | Besart Aliu (bis 30.06.2015) | 27.08.1992 | |||
45 | Uğur Albayrak (ab 04.09.2014) (bis 30.06.2015) | 08.06.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 17.08.2014 16:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |