Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Christian Biebl (bis 30.06.2024) | 30.01.1972 | ||||
Trainer | |||||
Matthias Born (bis 30.06.2016) | 09.03.1972 | ||||
Teammanager | |||||
- | Marius Wagner (ab 06.11.2014) (bis 30.06.2015) | 18.10.1979 | |||
Torwart | |||||
1 | Jürgen Rennar (bis 30.06.2019) | 25.04.1990 | |||
12 | Dominik Sandritter (bis 30.06.2017) | 14.07.1995 | |||
31 | Rick Wulle (ab 17.07.2014) (bis 30.06.2015) | 04.06.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Philipp Leimenstoll (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 18.04.1994 | |||
3 | Michael Glaser (bis 30.06.2016) | 27.08.1993 | |||
4 | Mario Göttlicher (bis 30.06.2015) | 05.08.1982 | |||
6 | Manuel Kaufmann (bis 30.06.2016) | 14.08.1981 | |||
13 | Fabian Feigenbutz (bis 30.06.2015) | 15.01.1991 | |||
21 | Tabe Nyenty (bis 30.06.2022) | 11.02.1989 | |||
23 | Benjamin Hofmann (bis 30.06.2019) | 09.12.1988 | |||
24 | Thorben Stadler (bis 30.06.2018) | 08.02.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
- | Christoph Stenzel (bis 30.06.2017) | 29.09.1985 | |||
2 | Steffen Haas (ab 25.09.2014) (bis 30.06.2015) | 18.03.1988 | |||
7 | Daniel Hahn (bis 30.06.2015) | 13.10.1987 | |||
8 | Stephan Sieger (bis 30.06.2015) | 03.12.1979 | |||
10 | Timo Kern (bis 30.06.2018) | 16.01.1990 | |||
11 | Max Englert (bis 30.06.2016) | 05.08.1988 | |||
14 | Marcel Hofbauer (bis 30.06.2016) | 26.02.1990 | |||
15 | Patrick Geist (bis 30.06.2015) | 23.04.1995 | |||
16 | Pius Mohr (bis 30.06.2016) | 03.08.1995 | |||
19 | Marcus Meyer (bis 30.06.2019) | 30.03.1992 | |||
25 | Andreas Schön (bis 30.06.2018) | 09.08.1989 | |||
27 | Nico Hillenbrand (bis 30.06.2015) | 25.05.1987 | |||
Sturm | |||||
2 | Antonio Sallustio (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 11.02.1995 | |||
9 | Nicolai Groß (bis 30.06.2022) | 03.02.1990 | |||
11 | Tim-Patrick Lambracht (bis 30.06.2015) | 23.01.1989 | |||
17 | Leutrim Neziraj (bis 28.08.2014) | 15.07.1987 | |||
18 | David Etzold (bis 30.06.2017) | 19.01.1994 | |||
20 | Maximilian Albrecht (bis 30.06.2015) | 13.04.1991 | |||
22 | Marcel Carl (bis 30.06.2018) | 10.07.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |