Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Volkan Uluc (ab 12.12.2014) (bis 30.06.2016) | 01.01.1970 | ||||
Karsten Hutwelker (ab 26.08.2014) (bis 10.12.2014) | 27.08.1971 | ||||
Lothar Kurbjuweit (bis 25.08.2014) | 06.11.1950 | ||||
Torwart | |||||
1 | Raphael Koczor (bis 30.06.2019) | 17.01.1989 | |||
1 | Stefan Schmidt (bis 30.06.2015) | 13.08.1996 | |||
25 | Jacob Pieles (bis 30.06.2017) | 17.09.1994 | |||
30 | Tino Berbig (bis 30.06.2015) | 07.10.1980 | |||
Abwehr | |||||
2 | Florian Giebel (bis 30.06.2017) | 16.06.1994 | |||
3 | Filip Krstic (bis 30.06.2017) | 24.09.1988 | |||
4 | Christoph Klippel (bis 30.06.2015) | 02.11.1986 | |||
15 | Marco Riemer (bis 30.06.2015) | 24.02.1988 | |||
22 | Pierre Becken (ab 09.07.2014) (bis 30.06.2015) | 28.09.1987 | |||
24 | Justin Gerlach (bis 30.06.2016) | 02.02.1990 | |||
26 | Thomas Ströhl (bis 30.06.2015) | 10.10.1988 | |||
29 | André Schmidt (bis 30.06.2015) | 01.02.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Artur Mergel (bis 30.06.2016) | 28.08.1997 | |||
5 | Marius Grösch (bis 30.06.2015) | 07.03.1994 | |||
6 | Luca Bürger (ab 07.01.2015) (bis 30.06.2016) | 25.07.1996 | |||
6 | Fabian Raithel (bis 30.06.2015) | 08.12.1995 | |||
7 | Dusan Crnomut (bis 30.06.2016) | 22.05.1996 | |||
8 | Maximilian Wolfram (bis 30.06.2019) | 21.02.1997 | |||
8 | Daniel Rupf (bis 30.06.2015) | 21.03.1986 | |||
9 | René Eckardt (ab 12.10.2014) (bis 30.06.2021) | 22.02.1990 | |||
9 | René Eckardt (ab 12.10.2014) (bis 05.07.2020) | 22.02.1990 | |||
10 | Alexander Hettich (bis 30.06.2015) | 11.03.1988 | |||
11 | Tino Schmidt (bis 30.06.2015) | 02.10.1993 | |||
14 | Dominik Bock (bis 30.06.2021) | 20.01.1995 | |||
14 | Dominik Bock (bis 05.07.2020) | 20.01.1995 | |||
16 | Yves Brinkmann (bis 30.06.2015) | 10.07.1992 | |||
17 | Andreas Löser (bis 30.06.2015) | 27.06.1992 | |||
18 | Maximilian Schlegel (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 13.12.1996 | |||
19 | Tom Geißler (bis 30.06.2015) | 12.09.1983 | |||
28 | Sören Eismann (bis 30.06.2016) | 28.06.1988 | |||
Sturm | |||||
17 | Johannes Pieles (ab 07.01.2015) (bis 30.06.2015) | 14.06.1996 | |||
20 | Vitalij Lux (bis 31.12.2014) | 27.02.1989 | |||
21 | Mathis Böhler (bis 30.06.2016) | 27.11.1995 | |||
23 | Jakub Więzik (bis 31.12.2015) | 15.07.1991 | |||
23 | Junior Torunarigha (bis 30.08.2014) | 18.04.1990 | |||
27 | Maxim Banaskiewicz (bis 30.06.2015) | 17.06.1992 | |||
36 | Velimir Jovanović (bis 06.01.2016) | 25.08.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 17.08.2014 14:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |