Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Interimstrainer | |||||
Hasan Keskin (ab 27.03.2015) (bis 30.06.2015) | 10.05.1965 | ||||
Simon Rösner (ab 27.03.2015) (bis 30.06.2015) | 23.10.1975 | ||||
Simon Rösner (ab 06.11.2014) (bis 08.11.2014) | 23.10.1975 | ||||
Trainer | |||||
Mario Block (ab 06.11.2014) (bis 25.03.2015) | 07.01.1972 | ||||
Thomas Herbst (bis 06.11.2014) | 05.10.1962 | ||||
Co-Trainer | |||||
David Karaschewitz (ab 07.01.2015) (bis 26.03.2015) | 16.11.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sebastian Patzler (ab 11.01.2015) (bis 30.06.2015) | 24.10.1990 | |||
1 | Marcus Rickert (bis 31.01.2015) | 18.02.1984 | |||
12 | Martin Gromotka (bis 30.06.2015) | 21.04.1993 | |||
12 | Sebastian Brune (ab 26.01.2015) (bis 30.06.2015) | 19.02.1994 | |||
30 | Jannis Gabrielides (ab 01.08.2014) (bis 31.12.2014) | 26.07.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Stephan Brehmer (bis 30.06.2015) | 04.12.1992 | |||
3 | Julian Austermann (bis 30.06.2015) | 04.09.1990 | |||
4 | Rico Morack (bis 30.06.2015) | 18.02.1988 | |||
5 | Robert Schröder (bis 30.06.2015) | 10.06.1988 | |||
7 | Fabian Fritsche (bis 25.01.2015) | 28.09.1991 | |||
8 | Michael Laletin (bis 30.06.2015) | 11.03.1989 | |||
13 | Murat Doymus (bis 01.08.2015) | 19.11.1985 | |||
15 | Kevin Kahlert (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 01.08.1989 | |||
17 | Gökhan Ahmetcik (bis 30.06.2016) | 06.07.1984 | |||
20 | Patrick Leutloff (bis 30.06.2015) | 11.06.1985 | |||
22 | Tim Lensinger (bis 30.06.2017) | 02.06.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
Joshua Lang (bis 30.06.2015) | 30.01.1995 | ||||
Abdulkadir Beyazit (ab 06.01.2015) (bis 30.06.2015) | 04.11.1996 | ||||
6 | Thomas Kruschke (bis 30.06.2015) | 19.03.1992 | |||
8 | Marc Reichel (bis 31.12.2014) | 31.01.1995 | |||
10 | Charbel Chougourou (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 02.10.1994 | |||
15 | Marinos Stawrakakis (bis 30.06.2015) | 06.07.1993 | |||
16 | Maximilian Watzka (bis 08.01.2017) | 25.05.1986 | |||
18 | Sabit Alimanovic (bis 30.06.2015) | 21.07.1987 | |||
19 | Adrijan Antunović (bis 30.06.2015) | 27.04.1989 | |||
21 | Ümit Ergirdi (bis 30.06.2015) | 05.11.1981 | |||
24 | Magnus Stahlberg (bis 30.06.2015) | 26.01.1994 | |||
31 | Charles Takyi (ab 27.01.2015) (bis 30.06.2016) | 12.11.1984 | |||
Sturm | |||||
7 | Milan Ferencik (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 13.02.1991 | |||
9 | Nicolai Jelitto (bis 30.06.2015) | 16.02.1995 | |||
10 | Sebastian Stachnik (bis 30.06.2015) | 14.06.1986 | |||
11 | Kiyan Soltanpour (ab 26.01.2015) (bis 30.06.2015) | 23.07.1989 | |||
11 | Fatih Yiğituşağı (ab 18.08.2014) (bis 31.12.2014) | 23.11.1983 | |||
14 | Caner Özcin (bis 30.06.2015) | 05.03.1994 | |||
23 | Sebastian Huke (bis 30.06.2015) | 11.08.1989 | |||
24 | Nicolai Kitzing (bis 30.06.2015) | 26.11.1995 | |||
24 | Atsushi Nishizawa (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 05.08.1993 | |||
25 | Will Siakam (bis 30.06.2015) | 01.11.1995 | |||
26 | Paul Röwer (ab 11.01.2015) (bis 30.06.2015) | 26.05.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |