Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tomasz Kaczmarek (ab 01.02.2015) (bis 30.06.2016) | 20.09.1984 | ||||
Alexander Voigt (ab 06.12.2014) (bis 31.12.2014) | 13.04.1978 | ||||
Claus-Dieter Wollitz (bis 06.12.2014) | 19.07.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Nico Pellatz (bis 30.06.2017) | 08.07.1986 | |||
27 | Michael Vogel (bis 30.06.2016) | 13.06.1993 | |||
29 | Dennis Begas (bis 30.06.2015) | 06.02.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Markus Brzenska (bis 30.06.2017) | 25.05.1984 | |||
3 | Jannik Löhden (bis 30.06.2015) | 16.07.1989 | |||
12 | Sebastian Spinrath (bis 30.06.2015) | 26.06.1992 | |||
14 | Marcel Deelen (bis 01.02.2015) | 28.03.1994 | |||
15 | Daniel Reiche (bis 30.06.2019) | 14.03.1988 | |||
23 | Andreas Schäfer (bis 30.06.2015) | 05.02.1983 | |||
26 | Stefan Hickl (bis 30.01.2015) | 11.04.1988 | |||
28 | Patrick Koronkiewicz | 13.03.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Claus Costa (bis 30.06.2016) | 15.06.1984 | |||
5 | Jules Schwadorf (ab 30.01.2015) (bis 30.06.2016) | 19.10.1992 | |||
5 | Dennis Brock (bis 31.01.2015) | 27.02.1995 | |||
6 | André Dej (bis 30.06.2015) | 06.02.1992 | |||
8 | Mike Wunderlich (bis 30.06.2021) | 25.03.1986 | |||
10 | René Klingenburg (ab 23.01.2015) (bis 30.06.2016) | 29.12.1993 | |||
13 | Lukas Nottbeck (bis 30.06.2018) | 22.10.1988 | |||
16 | Mehdi Reichert (ab 10.03.2015) (bis 30.06.2015) | 18.12.1996 | |||
17 | Timo Staffeldt (bis 14.07.2015) | 09.02.1984 | |||
18 | Timo Röttger (bis 30.06.2015) | 12.07.1985 | |||
19 | Mohamed Dahas (bis 30.06.2015) | 30.11.1995 | |||
22 | Jakub Jarecki (bis 30.06.2015) | 15.09.1995 | |||
30 | Silvio Pagano (bis 30.06.2015) | 12.09.1985 | |||
33 | Sebastian Glasner (bis 30.06.2015) | 06.05.1985 | |||
Sturm | |||||
7 | Gaetano Manno (bis 30.06.2015) | 26.07.1982 | |||
9 | Marcus Steegmann (bis 30.01.2016) | 04.02.1981 | |||
10 | Fatih Candan (bis 07.01.2015) | 30.12.1989 | |||
11 | Tim Väyrynen (ab 30.01.2015) (bis 30.06.2015) | 30.03.1993 | |||
11 | Malte Nieweler (bis 29.01.2015) | 10.04.1994 | |||
16 | Alessandro Riedle (ab 03.09.2014) (bis 01.02.2015) | 14.08.1991 | |||
20 | Jérôme Assauer (bis 30.06.2015) | 06.06.1988 | |||
30 | Freddy Mombongo (ab 01.01.2015) (bis 01.02.2016) | 30.08.1985 | |||
31 | Masatoshi Hamanaka (bis 30.06.2015) | 31.08.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 15:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |