Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hollerbach (bis 30.06.2017) | 08.12.1969 | ||||
Torwart | |||||
25 | Andre Koob (bis 30.06.2015) | 01.08.1991 | |||
28 | Robert Wulnikowski (bis 30.06.2017) | 11.07.1977 | |||
34 | Mario Miltner (ab 15.10.2014) (bis 30.06.2015) | 19.12.1990 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dominik Nothnagel (bis 09.01.2017) | 28.12.1994 | |||
4 | Kostadin Welkow (bis 30.06.2015) | 26.03.1989 | |||
5 | Clemens Schoppenhauer (bis 30.06.2017) | 23.02.1992 | |||
6 | Niklas Weißenberger (bis 30.06.2016) | 13.05.1993 | |||
17 | Sebastian Sonnenberger (bis 30.06.2015) | 22.01.1991 | |||
21 | Christian Demirtas (bis 30.06.2016) | 25.05.1984 | |||
22 | Pascal Bieler (bis 30.06.2015) | 26.02.1986 | |||
32 | Lukas Billick (bis 30.06.2016) | 09.02.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Dennis Schmitt (bis 30.06.2017) | 27.05.1993 | |||
7 | Marco Haller (bis 30.06.2016) | 30.06.1984 | |||
8 | Liridon Vocaj (ab 21.07.2014) (bis 30.06.2016) | 01.10.1993 | |||
9 | Amir Shapourzadeh (bis 31.12.2016) | 19.09.1982 | |||
14 | Joannis Karsanidis (bis 30.06.2018) | 25.06.1993 | |||
18 | Nico Gutjahr (bis 30.06.2016) | 15.05.1993 | |||
19 | Adrian Istrefi (bis 30.06.2015) | 14.03.1993 | |||
20 | Manuel Duhnke (bis 28.01.2015) | 10.08.1987 | |||
Sturm | |||||
10 | Steven Lewerenz (bis 24.07.2015) | 18.05.1991 | |||
11 | Corvin Behrens (bis 30.06.2015) | 19.08.1986 | |||
23 | Fabian Weiß (ab 28.01.2015) (bis 30.06.2016) | 23.02.1992 | |||
24 | Sebastian Fries (bis 30.06.2015) | 24.01.1993 | |||
26 | Daniel Diroll (bis 30.06.2015) | 26.02.1992 | |||
27 | Adam Jabiri (bis 30.06.2016) | 03.06.1984 | |||
37 | Christopher Bieber (bis 30.06.2016) | 03.07.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 17.08.2014 16:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.10.2014 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |