Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Frontzeck (ab 20.04.2015) (bis 21.12.2015) | 26.03.1964 | ||||
Tayfun Korkut (bis 20.04.2015) | 02.04.1974 | ||||
Co-Trainer | |||||
Julen Masach (bis 20.04.2015) | 27.01.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ron-Robert Zieler (bis 30.06.2016) | 12.02.1989 | |||
14 | Markus Miller (bis 30.06.2015) | 08.04.1982 | |||
21 | Konstantin Fuhry (bis 13.08.2014) | 02.09.1994 | |||
23 | Samuel Radlinger (bis 25.08.2014) | 07.11.1992 | |||
39 | Robert Almer (ab 27.07.2014) (bis 30.06.2015) | 20.03.1984 | |||
40 | Timo Königsmann (bis 30.06.2017) | 05.04.1997 | |||
Abwehr | |||||
Ali Gökdemir (bis 27.07.2014) | 17.09.1991 | ||||
3 | Miiko Albornoz (bis 30.06.2020) | 30.11.1990 | |||
4 | Hiroki Sakai (bis 30.06.2016) | 12.04.1990 | |||
5 | Salif Sané (bis 30.06.2017) | 25.08.1990 | |||
15 | André Hoffmann (bis 03.01.2017) | 28.02.1993 | |||
17 | João Pereira (ab 29.01.2015) (bis 30.06.2015) | 25.02.1984 | |||
17 | Stefan Thesker (bis 05.01.2015) | 11.04.1991 | |||
18 | Marius Stankevičius (ab 11.08.2014) (bis 30.06.2015) | 15.07.1981 | |||
18 | Sébastien Pocognoli (bis 11.07.2014) | 01.08.1987 | |||
19 | Christian Schulz (bis 30.06.2016) | 01.04.1983 | |||
20 | Felipe (bis 30.06.2017) | 15.05.1987 | |||
24 | Christian Pander (bis 30.06.2015) | 28.08.1983 | |||
25 | Marcelo (bis 01.02.2016) | 20.05.1987 | |||
27 | Vladimir Ranković (bis 31.12.2014) | 27.06.1993 | |||
30 | Florian Ballas (bis 31.12.2014) | 08.01.1993 | |||
33 | Yannik Schulze (bis 30.06.2015) | 05.02.1995 | |||
37 | Niklas Teichgräber (bis 30.06.2016) | 07.02.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Leon Andreasen (bis 30.06.2016) | 23.04.1983 | |||
6 | Ceyhun Gülselam (ab 24.07.2014) (bis 30.06.2016) | 25.12.1987 | |||
7 | Edgar Prib (bis 31.08.2020) | 15.12.1989 | |||
8 | Manuel Schmiedebach (bis 30.06.2018) | 05.12.1988 | |||
10 | Lars Stindl (bis 30.06.2015) | 26.08.1988 | |||
10 | Szabolcs Huszti (bis 16.07.2014) | 18.04.1983 | |||
22 | Adrian Nikçi (bis 06.07.2014) | 10.11.1989 | |||
28 | Hiroshi Kiyotake (ab 25.07.2014) (bis 30.06.2015) | 12.11.1989 | |||
29 | Abuchi Obinwa (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 15.01.1997 | |||
32 | Leonardo Bittencourt (bis 14.07.2015) | 19.12.1993 | |||
34 | Tim Dierßen (bis 30.06.2017) | 15.01.1996 | |||
35 | Maurice Hirsch (bis 30.06.2015) | 30.05.1993 | |||
36 | Sebastian Ernst (bis 31.12.2015) | 04.03.1995 | |||
38 | Valmir Sulejmani (bis 30.01.2015) | 01.02.1996 | |||
Sturm | |||||
9 | Artur Sobiech (bis 30.06.2017) | 12.06.1990 | |||
11 | Josélu (bis 30.06.2015) | 27.03.1990 | |||
13 | Jan Schlaudraff (bis 30.06.2015) | 18.07.1983 | |||
21 | Jimmy Briand (ab 22.08.2014) (bis 30.06.2015) | 02.08.1985 | |||
26 | Kenan Karaman (bis 30.06.2018) | 05.03.1994 | |||
30 | Didier Ya Konan (ab 27.01.2015) (bis 30.06.2015) | 22.05.1984 | |||
verliehen | |||||
Valmir Sulejmani (ab 30.01.2015) (bis 30.06.2015) | 01.02.1996 | ||||
Samuel Radlinger (ab 25.08.2014) (bis 30.06.2015) | 07.11.1992 | ||||
Vladimir Ranković (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 27.06.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2014 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |