Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Richard Golz (bis 30.06.2015) | 05.06.1968 | ||||
Trainer | |||||
Pál Dardai (ab 05.02.2015) (bis 30.06.2015) | 16.03.1976 | ||||
Jos Luhukay (bis 05.02.2015) | 13.06.1963 | ||||
Interimstrainer | |||||
Rainer Widmayer (ab 05.02.2015) (bis 30.06.2015) | 02.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Kraft (bis 30.06.2020) | 22.07.1988 | |||
22 | Rune Jarstein (bis 30.06.2023) | 29.09.1984 | |||
30 | Sascha Burchert (bis 23.07.2015) | 30.10.1989 | |||
35 | Marius Gersbeck (bis 14.01.2016) | 20.06.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Peter Pekarík (bis 30.06.2024) | 30.10.1986 | |||
5 | Johnny Heitinga (bis 30.06.2015) | 15.11.1983 | |||
6 | Christoph Janker (bis 30.01.2015) | 14.02.1985 | |||
8 | Marcel Ndjeng (bis 30.06.2015) | 06.05.1982 | |||
15 | Sebastian Langkamp (bis 30.01.2018) | 15.01.1988 | |||
21 | Marvin Plattenhardt (bis 30.06.2023) | 26.01.1992 | |||
23 | Johannes van den Bergh (bis 30.06.2016) | 21.11.1986 | |||
41 | Felix Bastians (bis 09.10.2014) | 09.05.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Kevin Sessa | 06.07.2000 | ||||
3 | Per Skjelbred (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2020) | 16.06.1987 | |||
9 | Alexander Baumjohann (bis 30.06.2016) | 23.01.1987 | |||
10 | Änis Ben-Hatira (bis 01.02.2016) | 18.07.1988 | |||
12 | Ronny (bis 31.08.2016) | 11.05.1986 | |||
13 | Jens Hegeler (bis 03.01.2017) | 22.01.1988 | |||
14 | Valentin Stocker (bis 10.01.2018) | 12.04.1989 | |||
17 | Tolga Ciğerci (bis 08.08.2016) | 23.03.1992 | |||
18 | Peter Niemeyer (bis 03.08.2015) | 22.11.1983 | |||
26 | Nico Schulz (bis 18.08.2015) | 01.04.1993 | |||
28 | Fabian Lustenberger (bis 30.06.2019) | 02.05.1988 | |||
34 | Hany Mukhtar (bis 14.01.2015) | 21.03.1995 | |||
Sturm | |||||
11 | Salomon Kalou (ab 01.09.2014) (bis 30.06.2015) | 05.08.1985 | |||
11 | Sami Allagui (bis 31.08.2014) | 28.05.1986 | |||
16 | Julian Schieber (bis 30.06.2018) | 13.02.1989 | |||
24 | Genki Haraguchi (bis 23.01.2018) | 09.05.1991 | |||
27 | Roy Beerens (ab 11.07.2014) (bis 07.07.2016) | 22.12.1987 | |||
33 | Sandro Wagner (bis 08.08.2015) | 29.11.1987 | |||
verliehen | |||||
Fabian Holland (bis 30.06.2015) | 11.07.1990 | ||||
Sami Allagui (ab 31.08.2014) (bis 30.06.2015) | 28.05.1986 | ||||
7 | Hajime Hosogai (bis 30.06.2016) | 10.06.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 15:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2014 19:00 Uhr |
4 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |