Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Markus Kauczinski (bis 30.06.2016) | 20.02.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dirk Orlishausen (bis 30.06.2018) | 15.08.1982 | |||
24 | René Vollath (bis 30.06.2017) | 20.03.1990 | |||
25 | Florian Stritzel (bis 30.06.2017) | 31.01.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Philipp Klingmann (bis 30.06.2015) | 22.04.1988 | |||
3 | Daniel Gordon (bis 30.06.2016) | 16.01.1985 | |||
4 | Martin Stoll (bis 30.06.2019) | 09.02.1983 | |||
6 | Jan Mauersberger (bis 01.02.2016) | 17.06.1985 | |||
7 | Sascha Traut (bis 30.06.2016) | 21.05.1985 | |||
14 | Manuel Gulde (bis 30.06.2016) | 12.02.1991 | |||
20 | Ylli Sallahi (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2017) | 06.04.1994 | |||
22 | Enrico Valentini (bis 30.06.2017) | 20.02.1989 | |||
31 | Philipp Max (bis 04.08.2015) | 30.09.1993 | |||
35 | Matthias Bader (bis 30.06.2018) | 17.06.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Reinhold Yabo (bis 30.06.2015) | 10.02.1992 | |||
9 | Hiroki Yamada (ab 24.07.2014) (bis 30.06.2015) | 27.12.1988 | |||
10 | Selcuk Alibaz (bis 14.01.2015) | 03.12.1989 | |||
11 | Boubacar Barry (bis 15.08.2017) | 15.04.1996 | |||
13 | Dominic Peitz (bis 30.06.2016) | 11.09.1984 | |||
16 | Dennis Mast (bis 28.07.2014) | 15.02.1992 | |||
18 | Manuel Torres (bis 30.06.2017) | 05.01.1991 | |||
21 | Gaetan Krebs (bis 30.06.2017) | 18.11.1985 | |||
23 | Jonas Meffert (bis 30.06.2016) | 04.09.1994 | |||
26 | Silvano Varnhagen (bis 30.06.2015) | 04.02.1993 | |||
30 | Mirko Schuster (bis 26.01.2015) | 21.07.1994 | |||
32 | Ernesto de Santis (bis 30.06.2016) | 19.03.1995 | |||
33 | Jung-Bin Park (bis 31.08.2015) | 22.02.1994 | |||
34 | Tim Grupp (bis 01.02.2016) | 05.01.1995 | |||
Sturm | |||||
11 | Dimitrij Nazarov (bis 30.06.2016) | 04.04.1990 | |||
17 | Rouwen Hennings (bis 14.08.2015) | 28.08.1987 | |||
19 | Ilijan Mizanski (bis 23.07.2015) | 20.12.1985 | |||
28 | Koen van der Biezen (bis 05.01.2015) | 10.07.1985 | |||
29 | Jimmy Marton (bis 29.01.2015) | 26.08.1995 | |||
verliehen | |||||
Dennis Mast (ab 29.07.2014) (bis 30.06.2015) | 15.02.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 17.08.2014 16:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2014 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |