Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ingo Kahlisch (bis 30.06.2022) | 05.08.1956 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Subke (bis 30.06.2016) | 03.01.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Mario Delvalle (bis 30.06.2015) | 21.01.1984 | |||
4 | Eliseu Balde (bis 30.06.2016) | 17.09.1990 | |||
16 | Jerome Leroy (bis 30.06.2016) | 04.12.1989 | |||
18 | Bene Brecht (bis 30.06.2015) | 09.02.1992 | |||
27 | Benjamin Wilcke (bis 30.06.2016) | 30.08.1989 | |||
63 | Salih Cetin (bis 30.06.2016) | 08.02.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Marek Novak (bis 30.06.2015) | 12.07.1994 | |||
10 | Hakan Cankaya (bis 30.07.2014) | 17.06.1986 | |||
17 | Hassan Oumari (bis 30.06.2015) | 11.08.1986 | |||
19 | Martin Skrehot (bis 30.06.2015) | 29.01.1992 | |||
20 | Martin Weber (bis 30.06.2016) | 25.07.1995 | |||
23 | Jakob Regulski (bis 30.06.2015) | 10.01.1993 | |||
Sturm | |||||
7 | Murat Turhan (bis 30.06.2016) | 26.04.1987 | |||
9 | Joshua Breto (bis 30.06.2015) | 25.09.1989 | |||
11 | Shelby Printemps (bis 01.01.2016) | 10.08.1990 | |||
21 | Omid Saberdest (ab 28.08.2014) (bis 30.06.2015) | 01.07.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2014 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |